Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Klučenice aktuálně - Změny a události ve společnosti
23.4.2024 | Změna: Člen statutárního orgánu RENÉ NOŽIČKA, den vzniku funkce 17.2.2024. |
23.4.2024 | Zapsán člen statutárního orgánu, při výkonu funkce zastupuje Petr Korbel |
23.4.2024 | Vymazán člen dozorčí rady LIBOR CIMBUREK |
23.4.2024 | Vymazán člen dozorčí rady RENÉ NOŽIČKA |
23.4.2024 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel, při výkonu funkce zastupuje Stanislav Stoulil |
23.4.2024 | Vymazán člen dozorčí rady Jan Kasal |
5.1.2024 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL10/MSPH účetní závěrka [2021] přehled o majetku a závazcích |
4.1.2024 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL9/MSPH účetní závěrka [2022] |
8.7.2022 | Vymazán člen představenstva Luboš Vořechovský |
25.10.2021 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL8/MSPH účetní závěrka [2020] |
25.10.2021 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL7/MSPH účetní závěrka [2018] |
25.10.2021 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL6/MSPH účetní závěrka [2019] |
22.10.2021 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL5/MSPH účetní závěrka [2017] |
16.6.2020 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL4/MSPH ostatní usnesení z jednání výboru |
16.6.2020 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL3/MSPH ostatní usnesení z členské schůze |
2.6.2020 | Změna: Člen představenstva Petr Sirotek |
2.6.2020 | Změna: Člen představenstva Martin Křesina |
2.6.2020 | Člen dozorčí rady Jan Kasal |
2.6.2020 | Zapsán člen dozorčí rady RENÉ NOŽIČKA |
2.6.2020 | Zapsán člen dozorčí rady LIBOR CIMBUREK |
2.6.2020 | Zapsán člen statutárního orgánu, při výkonu funkce zastupuje Stanislav Stoulil |
2.6.2020 | Zapsán člen představenstva Luboš Vořechovský |
2.6.2020 | Vymazán člen představenstva Martin Křesina |
2.6.2020 | Vymazán člen představenstva Petr Sirotek |
2.6.2020 | Vymazán člen dozorčí rady Vladimír Löffelmann |
2.6.2020 | Vymazán člen dozorčí rady Jan Kasal |
19.10.2018 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL2/MSPH účetní závěrka [2016] |
19.10.2018 | Nová listina ve sbírce listin: L 65076/SL1/MSPH účetní závěrka [2016] |
8.7.2016 | Vznik společnosti Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Klučenice |