2.6.2023
|
Nová listina ve sbírce listin: C 267953/SL3/MSPH účetní závěrka [2022] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 08.05.2023
|
15.12.2022
|
Nová listina ve sbírce listin: C 267953/SL2/MSPH účetní závěrka [2021] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 11.06.2022
|
23.5.2019
|
Změna u společníka s vkladem Quy Hoi Vu, vklad: 400 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
23.5.2019
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Quy Hoi Vu, den vzniku funkce 11.1.2017.
|
22.8.2018
|
Změna sídla z Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha na Bachova 1584/20, Chodov, 149 00 Praha
|
26.6.2018
|
Zapsán společník s vkladem Quy Hoi Vu, vklad: 400 000,-Kč, podíl: 100 %
|
26.6.2018
|
Vymazán společník s vkladem HOI VU QUY
|
26.1.2017
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Quy Hoi Vu, den vzniku funkce 11.1.2017.
|
26.1.2017
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel HOI VU QUY .
|
11.1.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: C 267953/SL1/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 15/2017]
|
11.1.2017
|
Vznik společnosti THERMO market, s.r.o.
|