25.7.2023
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Radovan Jandl , den zániku funkce 31.7.2023.
|
25.7.2023
|
Zapsán předmět podnikání: opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ...
|
25.7.2023
|
Zapsán předmět podnikání: výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a ...
|
25.7.2023
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu jednotlivých oborů činnosti uvedených ...
|
25.7.2023
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. ...
|
25.7.2023
|
Vymazán způsob jednání: Způsob zastupování: Jednatelé jednají jménem společnosti každý samostatně. Podepisují se tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jeden z nich ...
|
25.7.2023
|
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ...
|
25.7.2023
|
Vymazán předmět podnikání: opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ...
|
25.7.2023
|
Vymazán předmět podnikání: výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a ...
|
6.8.2019
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Václav Mezera
|
6.8.2019
|
Změna: Společník s vkladem Tres Tormentis s.r.o., IČO: 08218013
|
6.8.2019
|
Zapsán společník s vkladem Tres Tormentis s.r.o., IČO: 08218013
|
11.5.2019
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mezera , den zániku funkce 31.3.2019.
|
14.2.2018
|
Změna sídla z Lhotsko 93, 763 12 Lhotsko na Lhotsko 93, 763 12 Lhotsko
|
14.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a ...
|
14.2.2018
|
Vymazán předmět podnikání: výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí ...
|
23.7.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Václav Mezera, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
23.7.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Michal Mrázek, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
23.7.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Václav Mareth, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
23.7.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Radovan Jandl, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
23.7.2014
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Radovan Jandl
|
23.7.2014
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Václav Mezera
|
23.7.2014
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Michal Mrázek
|
23.7.2014
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Václav Mareth
|
9.6.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mezera, den vzniku funkce 15.11.1991.
|
9.6.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Michal Mrázek, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
9.6.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Václav Mezera, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
9.6.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Václav Mareth, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
9.6.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Michal Mrázek, den vzniku funkce 24.1.1991.
|
9.6.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Radovan Jandl, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
9.6.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Václav Mareth, den vzniku funkce 24.1.1991.
|
9.6.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Radovan Jandl, den vzniku funkce 24.1.1991.
|
9.6.2014
|
Vymazán společník s vkladem RADOVAN JANDL
|
9.6.2014
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel RADOVAN JANDL .
|
9.6.2014
|
Změna sídla z Lhotsko 93, 763 12 Vizovice na Lhotsko 93, 763 12 Lhotsko
|
9.6.2014
|
Zapsán předmět podnikání: výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí ...
|
9.6.2014
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ...
|
9.6.2014
|
Zapsán předmět podnikání: opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, v režimu živnosti volné ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: úklidové služby ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: opravy pracovních strojů ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: výroba kosmetických přípravků ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: výroba chemických výrobků ( s výjimkou činností uvedených v přílohách živnostenského zákona - skupina 107, 207, 307 ) ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: testování, měření, analýzy a kontroly ...
|
9.6.2014
|
Vymazán předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody ...
|
13.6.2013
|
Změna u společníka s vkladem RADOVAN JANDL, vklad: 30 000,-Kč, podíl: 25 %, splaceno: 30000 %.
|
13.6.2013
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel RADOVAN JANDL, den vzniku funkce 24.1.1991.
|
17.12.2008
|
Zapsán předmět podnikání: nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) ...
|