31.7.2023
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL27/MSPH účetní závěrka [2022] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 31.07.2023
|
18.9.2021
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL25/MSPH účetní závěrka [2020] VZZ
|
18.9.2021
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL26/MSPH účetní závěrka [2020] rozvaha
|
8.2.2021
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL23/MSPH účetní závěrka [2019] VZaZ
|
8.2.2021
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL24/MSPH účetní závěrka [2019] rozvaha
|
17.9.2019
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL21/MSPH účetní závěrka [2018] VZaZ
|
17.9.2019
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL22/MSPH účetní závěrka [2018] rozvaha
|
16.9.2019
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL20/MSPH účetní závěrka [2018]
|
15.5.2019
|
Změna: Člen představenstva Aleš Štibinger
|
17.9.2018
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL19/MSPH účetní závěrka [2017]
|
22.6.2018
|
Změna: Člen představenstva Aleš Štibinger, změna adresy
|
22.6.2018
|
Zapsán člen představenstva Aleš Štibinger
|
11.8.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL18/MSPH notářský zápis [NZ 156/2017]
|
11.8.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL17/MSPH ostatní rozhodnutí představenstva
|
7.8.2017
|
Změna: Člen představenstva Ing. Zbyněk Knobloch
|
7.8.2017
|
Zapsán člen dozorčí rady Miloš Hlavička
|
7.8.2017
|
Zapsán člen představenstva Aleš Štibinger
|
7.8.2017
|
Vymazán člen dozorčí rady Michaela Štibingerová
|
7.8.2017
|
Vymazán člen představenstva Aleš Štibinger
|
7.8.2017
|
Změna akcie 10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 290280.0000,- Kč ... 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 290280.0000,- Kč ...
|
7.8.2017
|
Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje a za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně, a to tak, ...
|
7.8.2017
|
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. ...
|
3.8.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL16/MSPH účetní závěrka [2014] VZaZ
|
3.8.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL15/MSPH účetní závěrka [2015] VZaZ
|
3.8.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL14/MSPH účetní závěrka [2014] rozvaha
|
3.8.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL13/MSPH účetní závěrka [2015] rozvaha
|
2.8.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL12/MSPH účetní závěrka [2016]
|
28.7.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL11/MSPH účetní závěrka [2016] VZaZ
|
28.7.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL10/MSPH účetní závěrka [2016] rozvaha
|
23.2.2017
|
Změna sídla z Velvarská 1649/13, Dejvice, 160 00 Praha na Xaveriova 1946/5, Smíchov, 150 00 Praha
|
5.11.2015
|
Člen dozorčí rady Michaela Štibingerová
|
5.11.2015
|
Zapsán člen představenstva Ing. Zbyněk Knobloch
|
5.11.2015
|
Vymazán člen představenstva Ing. Zbyněk Knobloch
|
5.11.2015
|
Vymazán člen dozorčí rady Michaela Štibingerová
|
21.10.2015
|
Změna: Člen představenstva Aleš Štibinger
|
29.4.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL9/MSPH účetní závěrka [2013]
|
23.10.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL8/MSPH účetní závěrka [2012]
|
22.3.2013
|
Změna sídla z Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha na Velvarská 1649/13, Dejvice, 160 00 Praha
|
23.10.2012
|
Změna sídla z Plaská 622/3, 150 00 Praha na Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha
|
12.10.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL7/MSPH stanovy společnosti
|
12.10.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL6/MSPH notářský zápis NZ 1473/2012
|
16.8.2012
|
Zapsán člen představenstva Aleš Štibinger
|
16.8.2012
|
Zapsán člen dozorčí rady Michaela Štibingerová
|
16.8.2012
|
Zapsán člen představenstva Ing. Zbyněk Knobloch
|
16.8.2012
|
Vymazán člen představenstva Aleš Štibinger
|
16.8.2012
|
Vymazán člen dozorčí rady Lukáš Skalík
|
16.8.2012
|
Zapsán způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. ...
|
16.8.2012
|
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. ...
|
13.12.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL5/MSPH stanovy společnosti
|
13.12.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: H 464/SL4/MSPH podpisové vzory
|