2.7.2022
|
Změna u společníka s vkladem Miroslav Šustr, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
2.7.2022
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Miroslav Šustr, den vzniku funkce 7.9.1998.
|
1.1.2019
|
Změna sídla z třída Generála Píky 1993/9, Černá Pole, 613 00 Brno na Česká 384, 664 31 Česká
|
4.11.2016
|
Změna sídla z Třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno na třída Generála Píky 1993/9, Černá Pole, 613 00 Brno
|
17.10.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL26/KSBR účetní závěrka [2012] rozvaha + výkaz
|
17.10.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL25/KSBR účetní závěrka [2007] rozvaha + výkaz
|
17.10.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL24/KSBR účetní závěrka [2010] rozvaha + výkaz
|
17.10.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL23/KSBR účetní závěrka [2011] rozvaha + výkaz
|
17.10.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL22/KSBR účetní závěrka [2009] rozvaha + výkaz
|
17.10.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL21/KSBR účetní závěrka [2008] rozvaha + výkaz
|
17.10.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL20/KSBR účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz
|
3.6.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL19/KSBR notářský zápis zakl. listina, NZ 151/14
|
30.5.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL18/KSBR zakladatelské dokumenty, notářský zápis rozhod. jed. spol., NZ 151/2014
|
28.5.2014
|
Změna u společníka s vkladem Miroslav Šustr, změna adresy, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
28.5.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Miroslav Šustr, změna adresy.
|
28.5.2014
|
Zapsán společník s vkladem Miroslav Šustr, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %
|
28.5.2014
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Miroslav Šustr, den vzniku funkce 7.9.1998.
|
28.5.2014
|
Zapsán předmět podnikání: poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru ...
|
28.5.2014
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně. ...
|
28.5.2014
|
Vymazán způsob jednání: Způsob zastupování: Navenek za společnost jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně. ...
|
13.4.2010
|
Změna u společníka s vkladem Miroslav Šustr, změna adresy, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
13.4.2010
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Miroslav Šustr, změna adresy.
|
13.4.2010
|
Zapsán společník s vkladem Miroslav Šustr, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %
|
13.4.2010
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Miroslav Šustr, den vzniku funkce 7.9.1998.
|
13.4.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL17/KSBR zakladatelské dokumenty
|
6.4.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL16/KSBR zakladatelské dokumenty
|
6.4.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL15/KSBR notářský zápis -rozhod.jed.spol.,NZ 232/10
|
2.4.2010
|
Zapsán předmět podnikání: zámečnictví, nástrojářství ...
|
26.3.2010
|
Změna sídla z Absolonova 4, 624 00 Brno na Třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
|
26.3.2010
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ...
|
26.3.2010
|
Vymazán předmět podnikání: výroba stavebních hmot a stavebních výrobků ...
|
26.3.2010
|
Vymazán předmět podnikání: zámečnictví ...
|
26.3.2010
|
Vymazán předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
|
3.6.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL14/KSBR účetní závěrka -výkaz 2007
|
3.6.2008
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL13/KSBR účetní závěrka -rozvaha 2007
|
7.4.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL12/KSBR účetní závěrka 2005
|
2.2.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL11/KSBR smlouvy o převodu obchod. podílu
|
2.2.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL10/KSBR notářský zápis - zakl. listina, NZ 1267/05
|
2.2.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL9/KSBR notářský zápis - roozhodnutí VH, NZ 1266/05
|
6.1.2006
|
Změna názvu z VARIASTAV spol.s r.o. na AQUAL s.r.o.
|
6.1.2006
|
Zapsán společník s vkladem Miroslav Šustr, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %
|
6.1.2006
|
Vymazán společník s vkladem Miroslav Šustr
|
6.1.2006
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Čestmír Šustr .
|
6.1.2006
|
Vymazán společník s vkladem Čestmír Šustr
|
11.10.2005
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL8/KSBR zakladatelské dokumenty
|
11.10.2005
|
Nová listina ve sbírce listin: C 31044/SL7/KSBR notářský zápis - sml. o převodu, NZ 374/01
|
4.6.2005
|
Změna u společníka s vkladem Čestmír Šustr, vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 %, splaceno: 50000 %.
|
4.6.2005
|
Změna u společníka s vkladem Miroslav Šustr, vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 %, splaceno: 50000 %.
|
4.6.2005
|
Vymazán společník s vkladem Alois Prušvic
|
4.6.2005
|
Vymazán společník s vkladem Pavel Partman
|