12.5.2024
|
Nová listina ve sbírce listin: C 88124/SL6/MSPH účetní závěrka [2023] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 11.05.2024
|
29.7.2021
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, den vzniku funkce 15.6.2002.
|
31.5.2018
|
Nová listina ve sbírce listin: C 88124/SL5/MSPH ostatní přijetí rezignace
|
15.5.2018
|
Zapsán prokurista Mgr. Alena Šimková
|
15.5.2018
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Alena Šimková , den zániku funkce 13.4.2018.
|
10.2.2015
|
Zapsán způsob jednání: Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně. ...
|
10.2.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 88124/SL4/MSPH notářský zápis [NZ 40/2015]
|
10.2.2015
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména poradenská a administrativní činnost v oblasti ochrany ...
|
10.2.2015
|
Vymazán předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti ochrany životního prostředí ...
|
10.2.2015
|
Vymazán předmět podnikání: maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny ...
|
10.2.2015
|
Vymazán způsob jednání: Za společnost navenek jedná jednatel.Je-li k jednání třeba písemného úkonu,podepisuje se společnost tak,že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis ...
|
17.4.2013
|
Změna u společníka s vkladem Vlastimil Šimek, vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
17.4.2013
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Alena Šimková, den vzniku funkce 8.2.2006.
|
17.4.2013
|
Změna sídla z Smiřických 645, 251 01 Říčany na Pod návsí 88/4, Čakovice, 196 00 Praha
|
12.12.2007
|
Nová listina ve sbírce listin: C 88124/SL3/MSPH souhlas druhého manžela
|
16.2.2006
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, změna adresy.
|
16.2.2006
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Mgr. Alena Šimková, den vzniku funkce 8.2.2006.
|
16.2.2006
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, den vzniku funkce 15.6.2002.
|
27.9.2005
|
Změna sídla z Olivova 1474, 251 01 Říčany na Smiřických 645, 251 01 Říčany
|
25.5.2004
|
Nová listina ve sbírce listin: C 88124/SL2/MSPH notářský zápis [NZ 104/2004]
|
22.5.2004
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, změna adresy.
|
22.5.2004
|
Změna u společníka s vkladem JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, změna adresy, vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
22.5.2004
|
Zapsán společník s vkladem JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 %
|
22.5.2004
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, den vzniku funkce 15.6.2002.
|
22.5.2004
|
Změna sídla z Olivova 1474, 251 01 Říčany u Prahy na Olivova 1474, 251 01 Říčany
|
25.11.2002
|
Nová listina ve sbírce listin: C 88124/SL1/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 85/2002]
|
15.6.2002
|
Vznik společnosti ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.
|