I.S.H. TOURISM s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 109765/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 24. listopad 2005
vymazáno 1. prosinec 2022
Obchodní firma
I.S.H. TOURISM s.r.o.
zapsáno 24. listopad 2005
vymazáno 1. prosinec 2022
Sídlo
Ječná 15/547, 120 00 Praha
zapsáno 24. listopad 2005
vymazáno 21. duben 2006
Ocelářská 606, 190 00 Praha
zapsáno 21. duben 2006
vymazáno 20. leden 2010
Lisabonská 606/10, 190 00 Praha
zapsáno 20. leden 2010
vymazáno 1. prosinec 2022
Předmět činnosti
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 24. listopad 2005
vymazáno 18. prosinec 2018
hostinská činnost
zapsáno 19. leden 2006
vymazáno 18. prosinec 2018
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 23. srpen 2006
vymazáno 18. prosinec 2018
ubytovací služby
zapsáno 23. srpen 2006
vymazáno 18. prosinec 2018
reklamní činnost a marketing
zapsáno 23. srpen 2006
vymazáno 18. prosinec 2018
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 23. srpen 2006
vymazáno 18. prosinec 2018
směnárenská činnost
zapsáno 23. srpen 2006
vymazáno 18. prosinec 2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 18. prosinec 2018
vymazáno 1. prosinec 2022
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 18. prosinec 2018
vymazáno 1. prosinec 2022
Statutární orgán
Yaroslavna Safronová
okres Mělník
Den vzniku funkce: 24. listopad 2005
Den zániku funkce: 1. únor 2006
zapsáno 24. listopad 2005
vymazáno 6. únor 2006
zapsáno 6. únor 2006
vymazáno 10. duben 2015
Shamil Iskhakov
Praha
Den vzniku funkce: 1. únor 2006
Den zániku funkce: 18. prosinec 2018
zapsáno 10. duben 2015
vymazáno 18. prosinec 2018
Ing. Blanka Gonzorová
Čelákovice
Den vzniku funkce: 18. prosinec 2018
Den zániku funkce: 8. červenec 2019
zapsáno 18. prosinec 2018
vymazáno 1. srpen 2019
Ing. Jan Cibulka
Brno
Den vzniku funkce: 8. červenec 2019
Den zániku funkce: 21. květen 2020
zapsáno 1. srpen 2019
vymazáno 21. květen 2020
zapsáno 21. květen 2020
vymazáno 1. prosinec 2022
1
zapsáno 18. prosinec 2018
Jednatel jedná za společnost samostatně ve všech věcech.
zapsáno 24. listopad 2005
Jednatel jedná za společnost samostatně.
zapsáno 18. prosinec 2018
zapsáno 1. březen 2006
vymazáno 19. říjen 2007
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
Společníci
zapsáno 6. únor 2006
vymazáno 10. duben 2015
CELIEN Solution s.r.o. IČO: 06739521
Beranových 823, Letňany, 199 00 Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
| Podíl má zástavní právo. Více najdete na justice.cz. |
zapsáno 18. prosinec 2018
vymazáno 1. prosinec 2022
zapsáno 18. prosinec 2018
vymazáno 1. prosinec 2022
Chamil Iskhakov
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. listopad 2005
vymazáno 6. únor 2006
zapsáno 24. listopad 2005
vymazáno 6. únor 2006
Shamil Iskhakov
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 10. duben 2015
vymazáno 18. prosinec 2018
zapsáno 10. duben 2015
vymazáno 18. prosinec 2018
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 24. listopad 2005
vymazáno 1. prosinec 2022
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
I.S.H. TOURISM s.r.o.
Údaje byly staženy 18. ledna 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
27399214
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27399214 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.