13.4.2024
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL34/KSUL účetní závěrka [2023] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 07.04.2024
|
22.5.2023
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL31/KSUL účetní závěrka [2022] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 08.04.2023
|
23.1.2023
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL29/KSUL účetní závěrka [2021] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 04.04.2022
|
16.6.2021
|
Změna u společníka s vkladem René Procházka, vklad: 98 000,-Kč, podíl: 49 %.
|
16.6.2021
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel René Procházka, den vzniku funkce 27.5.2020.
|
12.5.2021
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL27/KSUL účetní závěrka [2020]
|
27.7.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL26/KSUL účetní závěrka [2019]
|
27.5.2020
|
Zapsán společník s vkladem René Procházka, vklad: 98 000,-Kč, podíl: 49 %
|
27.5.2020
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel René Procházka.
|
27.5.2020
|
Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje každý jednatel samostatně. ...
|
27.5.2020
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL25/KSUL zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 28/2020]
|
27.5.2020
|
Vymazán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. ...
|
7.6.2019
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL24/KSUL účetní závěrka [2018]
|
26.4.2018
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL23/KSUL účetní závěrka [2017]
|
1.2.2018
|
Změna sídla z Revoluční 179/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem na U Trati 3448/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
|
29.5.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL22/KSUL účetní závěrka [2016]
|
27.5.2017
|
Vymazán společník s vkladem Ing. Libor Bělkovský
|
11.9.2016
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Libor Bělkovský , den zániku funkce 12.11.2015.
|
11.9.2016
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL21/KSUL notářský zápis [NZ 271/2016]
|
6.5.2016
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL20/KSUL účetní závěrka [2015]
|
14.5.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL19/KSUL účetní závěrka [2014]
|
6.11.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL18/KSUL stanovy společnosti
|
6.11.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL17/KSUL notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, smlouvy o převodu obchod. podílu NZ 481/2014
|
4.11.2014
|
Změna u společníka s vkladem Ing. Libor Bělkovský, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 %.
|
4.11.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Ing. Libor Bělkovský, den vzniku funkce 4.2.2010.
|
4.11.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Budínský, den vzniku funkce 24.10.2014.
|
4.11.2014
|
Změna u společníka s vkladem Jiří Budínský, vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
4.11.2014
|
Zapsán společník s vkladem Jiří Budínský, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 %
|
4.11.2014
|
Změna sídla z Revoluční 179/7, 400 01 Ústí nad Labem, Ústí nad Labem - centrum na Revoluční 179/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
|
4.11.2014
|
Zapsán předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ...
|
4.11.2014
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. ...
|
4.11.2014
|
Vymazána činnost: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem ...
|
4.11.2014
|
Vymazán způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti ve všech věcech samostatně. Je-li jmenováno více jednatelů, jedná jménem společnosti každý z jednatelů samostatně. ...
|
25.4.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL16/KSUL účetní závěrka [2013]
|
22.4.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL15/KSUL účetní závěrka - 2012
|
7.5.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL14/KSUL účetní závěrka 2011
|
11.4.2012
|
Změna sídla z Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem na Revoluční 179/7, 400 01 Ústí nad Labem, Ústí nad Labem - centrum
|
27.4.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL13/KSUL účetní závěrka - 2010
|
9.11.2010
|
Změna sídla z Kubelíkova 122/6, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem na Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem
|
26.4.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL12/KSUL ostatní - rozhodnutí jed.spol.
|
26.4.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL11/KSUL ostatní - zpráva o vztazích r.2009
|
26.4.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL10/KSUL účetní závěrka - 2009- příloha
|
26.4.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL9/KSUL účetní závěrka - 2009- výkaz zisku
|
26.4.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL8/KSUL účetní závěrka - 2009-rozvaha
|
25.2.2010
|
Změna spisové značky C 127241/MSPH C 28590/KSUL
|
17.2.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL7/KSUL zakladatelské dokumenty
|
17.2.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL6/KSUL podpisové vzory
|
17.2.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL5/KSUL smlouvy o převodu obchod. podílu
|
17.2.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 28590/SL4/KSUL notářský zápis NZ 99/2010
|
15.2.2010
|
Změna názvu z VRUNDER, s.r.o. na Reting CZ s.r.o.
|