24.9.2018
|
Změna sídla z Bělohorská 260/39, Břevnov, 169 00 Praha na Chudenická 1058/32, Hostivař, 102 00 Praha
|
26.1.2018
|
Změna u společníka s vkladem MARTIN MICHEL, vklad: 20 000,-Kč, podíl: 20 %.
|
26.1.2018
|
Zapsán společník s vkladem MARTIN MICHEL, vklad: 4 000,-Kč, podíl: 4 %
|
26.1.2018
|
Vymazán společník s vkladem MICHAL ANÝŽ
|
26.1.2018
|
Vymazán společník s vkladem Gourmet Invest a.s., IČO: 05047188
|
31.8.2017
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel MARTIN MICHEL, den vzniku funkce 23.8.2017.
|
31.8.2017
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Miroslav Harašta , den zániku funkce 23.8.2017.
|
29.5.2017
|
Změna: Společník s vkladem Gourmet Invest a.s., IČO: 05047188
|
29.5.2017
|
Zapsán společník s vkladem Gourmet Invest a.s., IČO: 05047188
|
29.5.2017
|
Vymazán společník s vkladem Znojemský městský pivovar a.s., IČO: 03517187
|
28.3.2017
|
Změna sídla z Malešická 1936/39, Žižkov, 130 00 Praha na Bělohorská 260/39, Břevnov, 169 00 Praha
|
22.2.2017
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel MICHAL ANÝŽ .
|
22.2.2017
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel je oprávněn zastupovat Společnost v celém rozsahu a samostatně. ...
|
22.2.2017
|
Vymazán způsob jednání: Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat Společnost v celém rozsahu a samostatně, avšak vyjma níže uvedených případů, ve kterých zastupují ...
|
21.12.2015
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Miroslav Harašta.
|
21.12.2015
|
Změna: Společník s vkladem Znojemský městský pivovar a.s., IČO: 03517187
|
21.12.2015
|
Zapsán společník s vkladem Znojemský městský pivovar a.s., IČO: 03517187
|
21.12.2015
|
Zapsán způsob jednání: Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat Společnost v celém rozsahu a samostatně, avšak vyjma níže uvedených případů, ve kterých zastupují ...
|
21.12.2015
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje Společnost samostatně. ...
|
21.12.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL33/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 1521/2015]
|
21.12.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL34/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ1523/2015]
|
21.12.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL35/MSPH notářský zápis [NZ1522/2015], převod, zastav.obch.podíl
|
21.12.2015
|
Vymazán způsob jednání: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti. ...
|
21.12.2015
|
Vymazán způsob jednání: Jednatel zastupuje Společnost samostatně. ...
|
9.11.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL29/MSPH ostatní bez data - rozhod. jed. spol.
|
9.11.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL30/MSPH účetní závěrka [2013]
|
9.11.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL31/MSPH účetní závěrka [2014]
|
9.11.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL32/MSPH ostatní bez data - rozhod. jed. spol.
|
9.4.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL28/MSPH účetní závěrka [2014]
|
7.4.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL27/MSPH účetní závěrka [2013]
|
22.10.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL25/MSPH notářský zápis NZ 173/2013
|
22.10.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL26/MSPH smlouvy o převodu obchod. podílu
|
15.10.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL24/MSPH zakladatelské dokumenty
|
4.6.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL20/MSPH účetní závěrka [2009] rozvaha+příloha
|
4.6.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL21/MSPH účetní závěrka [2010] rozvaha+příloha
|
4.6.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL22/MSPH účetní závěrka [2011] rozvaha+příloha
|
4.6.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL23/MSPH účetní závěrka [2012] rozvaha+příloha
|
29.4.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL18/MSPH notářský zápis NZ 173/2013
|
29.4.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 19322/SL19/MSPH smlouvy o převodu obchod. podílu
|
24.4.2013
|
Změna názvu z SANITERM, spol. s r.o. na O´papa s.r.o.
|
24.4.2013
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel MICHAL ANÝŽ, den vzniku funkce 17.4.2013.
|
24.4.2013
|
Změna u společníka s vkladem MICHAL ANÝŽ, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
24.4.2013
|
Zapsán společník s vkladem MICHAL ANÝŽ, vklad: 5 000,-Kč, podíl: 5 %
|
24.4.2013
|
Vymazán společník s vkladem Vladimír Konfršt
|
24.4.2013
|
Vymazán společník s vkladem Milan Souček
|
24.4.2013
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Milan Souček , den zániku funkce 17.4.2013.
|
24.4.2013
|
Změna sídla z Třebešovská 2254, Praha na Malešická 1936/39, Žižkov, 130 00 Praha
|
24.4.2013
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona ...
|
24.4.2013
|
Zapsán předmět podnikání: hostinská činnost ...
|
24.4.2013
|
Vymazán předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze 1,2,3 zák.čís.455/9 sb.) ...
|