Mgr. Miloslav Kučera Nižbor - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Mgr. Miloslav Kučera | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Nižbor |
Kontakty Mgr. Miloslav Kučera
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Mgr. Miloslav Kučera
od 13.3.1996
- Adresa sídla:
- Nižbor
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Obory činnosti:
-
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zahájeno: 29.5.2009
Fotografické služby
Zahájeno: 29.5.2009
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 29.5.2009
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Zahájeno: 29.5.2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Zahájeno: 29.5.2009
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Zahájeno: 29.5.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Zahájeno: 29.5.2009
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Zahájeno: 29.5.2009
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Zahájeno: 29.5.2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Zahájeno: 29.5.2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zahájeno: 29.5.2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Zahájeno: 29.5.2009
Ubytovací služby
Zahájeno: 29.5.2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Zahájeno: 29.5.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zahájeno: 29.5.2009
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 29.5.2009
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 3.3.2020
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 1.4.1996
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Hostinská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 13.3.1996
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně automobilů
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 1.4.1996
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Mgr. Miloslav Kučera
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Mgr. Miloslav Kučera?
V rejstříku firem máme 31 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miloslav Kučera | Mariánské Lázně | od 26. srpna 2014 |
IMK - AUDIT, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miloslav Kučera | Mariánské Lázně | od 11. srpna 1994 |
IMK - AUDIT, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miloslav Kučera | Mariánské Lázně | od 29. dubna 2015 |
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 419 Ruská ulice Mariánské Lázně |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Miloslav Kučera | okres Klatovy | od 11. února 2023 |
Společenství pro dům čp.48, Železná Ruda |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miloslav Kučera | Plzeň | od 1. února 2015 |
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bučí |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miloslav Kučera | Brno | od 26. listopadu 2015 |
KP KUČEROVI s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Miloslav Kučera | okres Beroun | od 20. března 2020 |
CASH JUMPER s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Miloslav Kučera | okres Beroun | od 20. března 2020 |
CASH JUMPER s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Miloslav Kučera | okres Beroun | od 22. května 2019 |
CASH MAKER s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Miloslav Kučera | okres Beroun | od 22. května 2019 |
CASH MAKER s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Miloslav Kučera | okres Beroun | od 5. září 2018 |
CashDriver, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Miloslav Kučera | okres Beroun | od 5. září 2018 |
CashDriver, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miloslav Kučera | okres Beroun | od 9. května 2012 |
GAMA-LN, a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Miloslav Kučera | okres Beroun | od 28. ledna 2016 |
K.C.K. KUNICK PLUS s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Miloslav Kučera | okres Beroun | od 18. září 2003 |
K.C.K. KUNICK PLUS s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miloslav Kučera | okres Beroun | od 25. ledna 2016 |
KUNICK COMPANY s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miloslav Kučera | okres Beroun | od 25. ledna 2016 |
KUNICK COMPANY s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miloslav Kučera | okres Beroun | od 28. ledna 2016 |
KUNICK Group Czech republic, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miloslav Kučera | okres Beroun | od 28. ledna 2016 |
KUNICK Group Czech republic, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Miloslav Kučera | okres Mladá Boleslav | od 7. srpna 2015 |
HOB Export, spol. s r.o. v likvidaci |
Další osoby s příjmením kucera ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.