3.6.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL18/KSUL účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014]
|
5.9.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL17/KSUL zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 384/2014
|
23.8.2014
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jana Slezáková, den vzniku funkce 3.2.2005.
|
23.8.2014
|
Změna u společníka s vkladem Jana Slezáková, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %.
|
23.8.2014
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel jedná za společnosti za společnost samostatně. ...
|
23.8.2014
|
Vymazán předmět podnikání: vodoinstalatérství ...
|
23.8.2014
|
Vymazán způsob jednání: Společnost navenek zastupuje jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí ...
|
19.5.2014
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL16/KSUL účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013]
|
10.5.2013
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL15/KSUL účetní závěrka, výroční zpráva - 2012
|
10.4.2012
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL14/KSUL účetní závěrka, výroční zpráva 2011
|
14.2.2012
|
Změna sídla z Revoluční 1837/24, Předměstí, 412 01 Litoměřice na Pokratická 566, Pokratice, 412 01 Litoměřice
|
9.5.2011
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL13/KSUL účetní závěrka, výroční zpráva - 2010
|
11.5.2010
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL12/KSUL účetní závěrka, výroční zpráva - 2009
|
18.5.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL11/KSUL účetní závěrka, výroční zpráva - 2008
|
31.3.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL10/KSUL účetní závěrka - příloha 2007
|
31.3.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL9/KSUL účetní závěrka - výkaz zisku 2007
|
31.3.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL8/KSUL účetní závěrka - rozvaha 2007
|
31.3.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL7/KSUL výroční zpráva rok 2007
|
31.3.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL6/KSUL účetní závěrka - výkaz zisku 2006
|
31.3.2009
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL5/KSUL výroční zpráva , příloha rok 2006
|
29.10.2008
|
Změna sídla z 28.října 17, Předměstí, 412 01 Litoměřice na Revoluční 1837/24, Předměstí, 412 01 Litoměřice
|
26.4.2006
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL4/KSUL účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2005
|
8.8.2005
|
Změna spisové značky C 45061/MSPH C 22019/KSUL
|
15.6.2005
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Jana Slezáková, den vzniku funkce 3.2.2005.
|
15.6.2005
|
Zapsán společník s vkladem Jana Slezáková, vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 %
|
15.6.2005
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Rostislav Wallenfelds , den zániku funkce 3.2.2005.
|
15.6.2005
|
Vymazán společník s vkladem Rostislav Wallenfelds
|
15.6.2005
|
Změna sídla z Příbram VIII 120, Příbram VIII na 28.října 17, Předměstí, 412 01 Litoměřice
|
15.6.2005
|
Zapsán předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence ...
|
29.4.2005
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL3/KSUL podpisové vzory 2x a čestné prohl. 1x
|
29.4.2005
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL2/KSUL notářský zápis NZ 46/2005
|
29.4.2005
|
Nová listina ve sbírce listin: C 22019/SL1/KSUL notářský zápis NZ 45/2005
|
29.4.1996
|
Vznik společnosti STaP, s.r.o.
|