Jiří Hovorka Ing. okres Olomouc - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jiří Hovorka Ing. okres Olomouc.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jiří Hovorka".
Jiří Hovorka Ing. okres Olomouc - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AGEUS, spol.s r.o.
Olomouc, tř. 17. listopadu 45, PSČ 772 00 |
společník | 14.10.1993 20.6.1994 |
AGEUS, spol.s r.o.
Olomouc, tř. 17. listopadu 45, PSČ 772 00 |
jednatel | 14.10.1993 20.6.1994 |
DKI Trading, s.r.o.
Palackého 75/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
jednatel | 15.6.2006 7.1.2008 |
FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk |
místopředseda představenstva | 22.5.2006 7.1.2008 |
FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk |
prokura | 8.7.2004 22.9.2006 |
HSS stavební servis s. r. o.
Dolany 109, PSČ 78316 |
společník | 25.11.2015 |
HSS stavební servis s. r. o.
Dolany 109, PSČ 78316 |
jednatel | 7.2.2008 |
HSS stavební servis s. r. o.
Dolany 109, PSČ 78316 |
společník | 7.2.2008 25.11.2015 |
HSS stavební servis s. r. o.
Dolany 109, PSČ 78316 |
jednatel | 7.2.2008 25.11.2015 |
RELAX RESORT DESNÁ s.r.o.
Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc |
jednatel | 4.2.2009 12.2.2013 |
RELAX RESORT DESNÁ s.r.o.
Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc |
společník | 4.2.2009 15.2.2013 |
VH PROSPEKT s.r.o.
Olomouc, Olomouc Zaniklý subjekt: 20. července 2012 |
společník | 10.5.2005 21.9.2005 |
VH PROSPEKT s.r.o.
Olomouc, Olomouc Zaniklý subjekt: 20. července 2012 |
společník | 21.11.2001 10.5.2005 |
VH PROSPEKT s.r.o.
Olomouc, Olomouc Zaniklý subjekt: 20. července 2012 |
společník | 26.2.1996 21.11.2001 |
VH PROSPEKT s.r.o.
Olomouc, Olomouc Zaniklý subjekt: 20. července 2012 |
jednatel | 13.1.1994 7.1.2008 |
Zubní ordinace Provázek s.r.o.
Kostelní 382, 671 68 Hrabětice |
společník | 23.11.2015 11.12.2015 |
Zubní ordinace Provázek s.r.o.
Kostelní 382, 671 68 Hrabětice |
jednatel | 9.1.2013 23.11.2015 |
Zubní ordinace Provázek s.r.o.
Kostelní 382, 671 68 Hrabětice |
jednatel | 9.1.2013 9.12.2015 |
Zubní ordinace Provázek s.r.o.
Kostelní 382, 671 68 Hrabětice |
společník | 9.1.2013 23.11.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
25.2.1992 |
Jiří Hovorka Ing. okres Olomouc - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.12.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o. ) |
11.12.2015 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o. . |
25.11.2015 | Společník s vkladem HSS stavební servis s. r. o. |
25.11.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel HSS stavební servis s. r. o., zmenil adresu. |
25.11.2015 | Člen dozorčí rady Okresní hospodářská komora Šumperk |
25.11.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (HSS stavební servis s. r. o.) |
25.11.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (HSS stavební servis s. r. o.) |
23.11.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o.) |
23.11.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o.) |
23.11.2015 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o. . |
23.11.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o. ) |
14.2.2015 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Okresní hospodářská komora Šumperk |
15.2.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (RELAX RESORT DESNÁ s.r.o. ) |
15.2.2013 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel RELAX RESORT DESNÁ s.r.o. . |
9.1.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč (MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o.) |
9.1.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MUDr. František Fabiánek - stomatologie s.r.o.) |
26.10.2011 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Okresní hospodářská komora Šumperk |
26.10.2011 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Okresní hospodářská komora Šumperk |
4.2.2009 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 500 000,-Kč, podíl: 25 % (Rejhotické domky s.r.o.) |
4.2.2009 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Rejhotické domky s.r.o.) |
29.5.2008 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Okresní hospodářská komora Šumperk |
29.5.2008 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Okresní hospodářská komora Šumperk |
25.1.2008 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel DKI Trading ,s.r.o. . |
11.1.2008 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, místopředseda FORTEX - AGS, a.s. |
22.9.2006 | Vymazán(-a) jako prokurista FORTEX - AGS, a.s. |
21.7.2006 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (DKI Trading ,s.r.o.) |
21.6.2006 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, místopředseda FORTEX - AGS, a.s. |
18.6.2005 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Okresní hospodářská komora Šumperk |
8.7.2004 | Zapsán(-a) jako prokurista FORTEX - AGS, a.s. |
20.6.1994 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel AGEUS, spol.s r.o. . |
20.6.1994 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (AGEUS, spol.s r.o. ) |
14.10.1993 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (AGEUS, spol.s r.o.) |
14.10.1993 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 25 000,-Kč (AGEUS, spol.s r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Jiří Hovorka Ing. okres Olomouc
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jiří Hovorka Ing. okres Olomouc, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jiří Hovorka Ing. aktuálně působí a působila v 7 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jiří Hovorka Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Jiří Hovorka – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Jiří Hovorka?
Jméno Ing. Jiří Hovorka je uvedeno v 7 společnostech.
Jaké obory činnosti má Ing. Jiří Hovorka uvedeny v živnosti?
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství. Další informace k Ing. Jiří Hovorka