Jiří Vrba Ing. Nový Jičín - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jiří Vrba Ing. Nový Jičín.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jiří Vrba".
Jiří Vrba Ing. Nový Jičín - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Novojická stavební společnost, spol. s r. o.
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín |
společník | 17.6.2005 15.2.2012 |
Novojická stavební společnost, spol. s r. o.
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín |
společník | 3.4.1996 17.6.2005 |
Novojická stavební společnost, spol. s r. o.
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín |
jednatel | 4.1.1993 6.2.2012 |
NSS Engineering, s.r.o. "v likvidaci"
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 22. listopadu 2022 |
společník | 13.4.2018 22.11.2022 |
NSS Engineering, s.r.o. "v likvidaci"
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 22. listopadu 2022 |
společník | 22.9.2016 13.4.2018 |
NSS Engineering, s.r.o. "v likvidaci"
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 22. listopadu 2022 |
společník | 27.2.2007 22.9.2016 |
NSS Engineering, s.r.o. "v likvidaci"
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 22. listopadu 2022 |
jednatel | 29.5.1998 22.11.2022 |
NSS Engineering, s.r.o. "v likvidaci"
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 22. listopadu 2022 |
jednatel | 29.5.1998 22.9.2016 |
NSS Engineering, s.r.o. "v likvidaci"
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 22. listopadu 2022 |
jednatel | 29.5.1998 13.4.2018 |
NSS Engineering, s.r.o. "v likvidaci"
K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 22. listopadu 2022 |
společník | 29.5.1998 27.2.2007 |
Short Stay Facility s.r.o.
Divadelní 1073/18, 741 01 Nový Jičín |
společník | 13.4.2018 |
Short Stay Facility s.r.o.
Divadelní 1073/18, 741 01 Nový Jičín |
jednatel | 20.10.2016 |
Short Stay Facility s.r.o.
Divadelní 1073/18, 741 01 Nový Jičín |
společník | 20.10.2016 13.4.2018 |
Short Stay Facility s.r.o.
Divadelní 1073/18, 741 01 Nový Jičín |
jednatel | 20.10.2016 13.4.2018 |
Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o.
Palackého 1601/23, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 6. září 2019 |
společník | 13.4.2018 6.9.2019 |
Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o.
Palackého 1601/23, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 6. září 2019 |
společník | 10.2.2015 13.4.2018 |
Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o.
Palackého 1601/23, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 6. září 2019 |
společník | 7.5.2008 10.2.2015 |
Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o.
Palackého 1601/23, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 6. září 2019 |
společník | 10.3.1995 7.5.2008 |
Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o.
Palackého 1601/23, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 6. září 2019 |
jednatel | 10.3.1995 7.5.2008 |
Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o.
Palackého 1601/23, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 6. září 2019 |
jednatel | 10.5.1993 10.2.2015 |
Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o.
Palackého 1601/23, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 6. září 2019 |
jednatel | 10.5.1993 13.4.2018 |
Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o.
Palackého 1601/23, 741 01 Nový Jičín Zaniklý subjekt: 6. září 2019 |
jednatel | 10.5.1993 6.9.2019 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov Architektonické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Univerzální administrativní činnosti |
12.8.1991 |
Jiří Vrba Ing. Nový Jičín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.4.2018 | Společník s vkladem Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o. |
13.4.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o., zmenil adresu. |
13.4.2018 | Společník s vkladem Short Stay Facility s.r.o. |
13.4.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Short Stay Facility s.r.o., zmenil adresu. |
13.4.2018 | Společník s vkladem NSS Engineering, s.r.o. |
13.4.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel NSS Engineering, s.r.o., zmenil adresu. |
13.4.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 100 % (Short Stay Facility s.r.o.) |
13.4.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Short Stay Facility s.r.o.) |
13.4.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (NSS Engineering, s.r.o.) |
13.4.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč, splaceno: 34000 % (NSS Engineering, s.r.o.) |
22.9.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel NSS Engineering, s.r.o., zmenil adresu. |
22.9.2016 | Společník s vkladem NSS Engineering, s.r.o. |
15.2.2012 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Novojická stavební společnost, spol. s r. o. ) |
15.2.2012 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Novojická stavební společnost, spol. s r. o. . |
7.5.2008 | Společník s vkladem Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o. |
7.5.2008 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Stavební společnost V & V Nový Jičín, spol. s r. o., zmenil adresu. |
27.2.2007 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (NSS Engineering, s.r.o. ) |
17.6.2005 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč (Novojická stavební společnost, spol. s r. o.) |
17.6.2005 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Novojická stavební společnost, spol. s r. o. ) |
29.5.1998 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč, splaceno: 17000 % (NSS Engineering, s.r.o.) |
3.4.1996 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč, splaceno: 17000 % (Novojická stavební společnost, spol. s r. o.) |
3.4.1996 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Novojická stavební společnost, spol. s r. o.) |
Souhrnné informace k osobě Jiří Vrba Ing. Nový Jičín
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jiří Vrba Ing. Nový Jičín, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jiří Vrba Ing. aktuálně působí a působila ve 4 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jiří Vrba Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Jiří Vrba – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Jiří Vrba?
Jméno Ing. Jiří Vrba je uvedeno v 4 společnostech.
Jaké obory činnosti má Ing. Jiří Vrba uvedeny v živnosti?
Výstavba bytových a nebytových budov. Architektonické činnosti. Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Univerzální administrativní činnosti. Další informace k Ing. Jiří Vrba