Vlasta Hrabáčková Šumperk - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Vlasta Hrabáčková Šumperk.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Vlasta Hrabáčková".
Vlasta Hrabáčková Šumperk - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Ambiente JVS s.r.o.
Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha |
společník | 25.5.2012 31.12.2020 |
Ambiente JVS s.r.o.
Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha |
jednatel | 21.5.2012 16.12.2020 |
GASTRO LEADER s.r.o. v likvidaci
Táboritská 880/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 26. srpna 2024 |
společník | 24.11.2015 4.10.2022 |
GASTRO LEADER s.r.o. v likvidaci
Táboritská 880/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 26. srpna 2024 |
společník | 27.12.2013 24.11.2015 |
GASTRO LEADER s.r.o. v likvidaci
Táboritská 880/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 26. srpna 2024 |
jednatel | 18.12.2013 2.10.2022 |
GASTRO LEADER s.r.o. v likvidaci
Táboritská 880/14, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 26. srpna 2024 |
jednatel | 18.12.2013 24.11.2015 |
GRILLBROTHERS s.r.o.
Fryčovická 458, Letňany, 199 00 Praha |
společník | 17.1.2020 22.4.2024 |
GRILLBROTHERS s.r.o.
Fryčovická 458, Letňany, 199 00 Praha |
jednatel společnosti | 3.12.2019 29.3.2024 |
Cheese dort s.r.o.
Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha |
společník | 25.7.2016 29.5.2018 |
Cheese dort s.r.o.
Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha |
jednatel | 19.7.2016 18.5.2018 |
Mall Advisors s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 10.8.2020 |
Mall Advisors s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 10.8.2020 |
Menuměsto.cz s.r.o. v likvidaci
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 24. října 2023 |
jednatel | 25.3.2015 4.1.2021 |
Menuměsto.cz s.r.o. v likvidaci
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 24. října 2023 |
společník | 25.3.2015 18.1.2021 |
RAW SNACK s.r.o. v likvidaci
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 19. října 2021 |
společník | 8.8.2016 3.3.2017 |
RAW SNACK s.r.o. v likvidaci
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 19. října 2021 |
jednatel | 19.7.2016 2.3.2017 |
RIDE TRADE GASTRO s.r.o.
Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha |
společník | 15.3.2017 31.12.2020 |
RIDE TRADE GASTRO s.r.o.
Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha |
jednatel | 27.2.2017 16.12.2020 |
Vlasta Hrabáčková Šumperk - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.4.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (GRILLBROTHERS s.r.o. ) |
22.4.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu GRILLBROTHERS s.r.o. |
4.10.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel GASTRO LEADER s.r.o. . |
4.10.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (GASTRO LEADER s.r.o. ) |
18.1.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Menuměsto.cz s.r.o. . |
18.1.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Menuměsto.cz s.r.o. ) |
31.12.2020 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Ambiente JVS s.r.o. . |
31.12.2020 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel RIDE TRADE GASTRO s.r.o. . |
31.12.2020 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Ambiente JVS s.r.o. ) |
31.12.2020 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (RIDE TRADE GASTRO s.r.o. ) |
10.8.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (Mall Advisors s.r.o.) |
10.8.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Mall Advisors s.r.o.) |
17.1.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (GRILLBROTHERS s.r.o.) |
17.1.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu GRILLBROTHERS s.r.o. |
29.5.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Cheese dort s.r.o. ) |
29.5.2018 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Cheese dort s.r.o. . |
15.3.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (RIDE TRADE GASTRO s.r.o.) |
15.3.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (RIDE TRADE GASTRO s.r.o.) |
3.3.2017 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (RAW SNACK s.r.o. ) |
3.3.2017 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel RAW SNACK s.r.o. . |
8.8.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (RAW SNACK s.r.o.) |
8.8.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 104 000,-Kč, podíl: 52 % (RAW SNACK s.r.o.) |
25.7.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Cheese dort s.r.o.) |
25.7.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Cheese dort s.r.o.) |
24.11.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (GASTRO LEADER s.r.o.) |
24.11.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (GASTRO LEADER s.r.o.) |
24.11.2015 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel GASTRO LEADER s.r.o. . |
24.11.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (GASTRO LEADER s.r.o. ) |
25.3.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 2,-Kč, podíl: 50 % (Menuměsto.cz s.r.o.) |
25.3.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Menuměsto.cz s.r.o.) |
27.12.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (GASTRO LEADER s.r.o.) |
27.12.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (GASTRO LEADER s.r.o.) |
25.5.2012 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Ambiente JVS s.r.o.) |
25.5.2012 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Ambiente JVS s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Vlasta Hrabáčková Šumperk
Tato stránka obsahuje informace o osobě Vlasta Hrabáčková Šumperk, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Vlasta Hrabáčková aktuálně působí a působila v 8 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Vlasta Hrabáčková", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Vlasta Hrabáčková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Vlasta Hrabáčková?
Jméno Vlasta Hrabáčková je uvedeno v 8 společnostech.