Augustin Soukup okres České Budějovice - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Augustin Soukup okres České Budějovice.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Augustin Soukup".
Augustin Soukup okres České Budějovice - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ACR-ASCON Ingeneering spol. s r.o. v likvidaci
České Budějovice Zaniklý subjekt: 5. června 2014 |
společník | 3.1.2004 5.6.2014 |
ACR-ASCON Ingeneering spol. s r.o. v likvidaci
České Budějovice Zaniklý subjekt: 5. června 2014 |
jednatel | 15.7.1999 5.6.2014 |
ACR-ASCON Ingeneering spol. s r.o. v likvidaci
České Budějovice Zaniklý subjekt: 5. června 2014 |
společník | 15.7.1999 3.1.2004 |
ASCON Ingeneering s.r.o.
Nová 2028/10, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
jednatel | 2.1.2020 |
ASCON Ingeneering s.r.o.
Nová 2028/10, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
společník | 2.1.2020 |
ASCON Ingeneering s.r.o.
Nová 2028/10, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
jednatel | 14.3.1997 2.1.2020 |
ASCON Ingeneering s.r.o.
Nová 2028/10, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
společník | 14.3.1997 2.1.2020 |
ENERGO wind system, a.s.
Na Rybníčku 1329/5, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 15. října 2019 |
člen představenstva | 20.4.2007 15.10.2019 |
ENERGO wind system, a.s.
Na Rybníčku 1329/5, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 15. října 2019 |
člen představenstva | 30.6.2003 30.6.2006 |
EYBEL HIT s.r.o.
Václavské náměstí 834/17, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 17.4.2008 3.6.2014 |
EYBEL HIT s.r.o.
Václavské náměstí 834/17, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 14.8.2003 18.8.2005 |
Augustin Soukup okres České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.1.2020 | Společník s vkladem ASCON Ingeneering s.r.o. |
2.1.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel ASCON Ingeneering s.r.o., zmenil adresu. |
2.1.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 150 000,-Kč, splaceno: 150000 % (ASCON Ingeneering s.r.o.) |
2.1.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ASCON Ingeneering s.r.o.) |
1.11.2014 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel EYBEL HIT s.r.o. . |
6.5.2008 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MANE-HIT s.r.o.) |
25.6.2007 | Zapsán(-a) jako člen představenstva ENERGO wind system, a.s. |
25.6.2007 | Vymazán(-a) jako člen představenstva ENERGO wind system, a.s. |
16.5.2006 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel MANE-HIT s.r.o. . |
5.5.2004 | Zapsán(-a) jako člen představenstva MORAVIA wind system,a.s. |
20.12.2003 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ACB INVEST spol. s r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Augustin Soukup okres České Budějovice
Tato stránka obsahuje informace o osobě Augustin Soukup okres České Budějovice, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Augustin Soukup aktuálně působí a působila ve 4 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Augustin Soukup", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Augustin Soukup – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Augustin Soukup?
Jméno Augustin Soukup je uvedeno v 4 společnostech.