Něhoslav Ryl Ing. Ostrava - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Něhoslav Ryl Ing. Ostrava.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Něhoslav Ryl".
Něhoslav Ryl Ing. Ostrava - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Gorkého 19
Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 323/19 |
místopředseda představenstva | 23.5.2022 |
MIPA INVEST, s.r.o.
Sokolská třída 871/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
jednatel | 27.4.2012 12.11.2015 |
MIPA INVEST, s.r.o.
Sokolská třída 871/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
jednatel | 27.4.2012 17.3.2016 |
Nadační fond Via Vitae "v likvidaci"
Nádražní 536/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 9. prosince 2020 |
zakladatel | 26.11.2015 9.12.2020 |
Nadační fond Via Vitae "v likvidaci"
Nádražní 536/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 9. prosince 2020 |
zakladatel | 14.11.2015 26.11.2015 |
Nadační fond Via Vitae "v likvidaci"
Nádražní 536/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 9. prosince 2020 |
revizor | 5.11.2002 19.5.2007 |
Nadační fond Via Vitae "v likvidaci"
Nádražní 536/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 9. prosince 2020 |
zakladatel | 29.12.1998 14.11.2015 |
Něhoslav Ryl Ing. Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.7.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Gorkého 19 |
30.3.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel MIPA INVEST, s.r.o. . |
26.11.2015 | Zakladatel Nadační fond Via Vitae |
14.11.2015 | Zakladatel Nadační fond Via Vitae |
12.11.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel MIPA INVEST, s.r.o., zmenil adresu. |
12.11.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MIPA INVEST, s.r.o.) |
19.5.2007 | Revizor Nadační fond Via Vitae |
5.11.2002 | Revizor Nadační fond alternativní školy |
Souhrnné informace k osobě Něhoslav Ryl Ing. Ostrava
Tato stránka obsahuje informace o osobě Něhoslav Ryl Ing. Ostrava, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Něhoslav Ryl Ing. aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Něhoslav Ryl Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Něhoslav Ryl – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Něhoslav Ryl?
Jméno Ing. Něhoslav Ryl je uvedeno v 3 společnostech.