Václav Příhoda Týn nad Vltavou - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Václav Příhoda Týn nad Vltavou.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Václav Příhoda".
Václav Příhoda Týn nad Vltavou - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Agres Týn s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
společník | 25.11.2016 |
Agres Týn s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
jednatel | 25.3.2005 |
Agres Týn s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
společník | 25.3.2005 25.11.2016 |
Agres Týn s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
jednatel | 25.3.2005 25.11.2016 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
společník | 23.11.2016 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
jednatel | 21.10.1992 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
společník | 26.2.2005 23.11.2016 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
společník | 5.6.2002 26.2.2005 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
společník | 26.6.1996 5.6.2002 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
jednatel | 26.6.1996 5.6.2002 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
jednatel | 21.10.1992 26.2.2005 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
jednatel | 21.10.1992 23.11.2016 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
společník a jednatel | 21.10.1992 26.6.1996 |
AGRES, s.r.o.
Mostecká 265, 375 01 Týn nad Vltavou |
společník | 21.10.1992 26.6.1996 |
Bytové družstvo ORLIČAN, v likvidaci
Orlická 296, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou Zaniklý subjekt: 13. prosince 2023 |
likvidátor | 1.5.2023 13.12.2023 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba strojů a zařízení j. n. Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
16.9.1992 |
Václav Příhoda Týn nad Vltavou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.5.2023 | Zapsán(-a) jako likvidátor Bytové družstvo ORLIČAN, v likvidaci |
25.11.2016 | Společník s vkladem Agres Týn s.r.o. |
25.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Agres Týn s.r.o., zmenil adresu. |
25.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 200000 %, podíl: 100 % (Agres Týn s.r.o.) |
25.11.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Agres Týn s.r.o.) |
23.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel AGRES, s.r.o., zmenil adresu. |
23.11.2016 | Společník s vkladem AGRES, s.r.o. |
23.11.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (AGRES, s.r.o.) |
23.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 %, podíl: 100 % (AGRES, s.r.o.) |
26.2.2005 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel AGRES, s.r.o., zmenil adresu. |
26.2.2005 | Společník s vkladem AGRES, s.r.o. |
5.6.2002 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel AGRES, s.r.o., zmenil adresu. |
5.6.2002 | Společník s vkladem AGRES, s.r.o. |
26.6.1996 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (AGRES, s.r.o. ) |
26.6.1996 | Člen statutárního orgánu AGRES, s.r.o. (vymazáno) |
21.10.1992 | Člen statutárního orgánu AGRES, s.r.o. |
21.10.1992 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 25000 % (AGRES, s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Václav Příhoda Týn nad Vltavou
Tato stránka obsahuje informace o osobě Václav Příhoda Týn nad Vltavou, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Václav Příhoda aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Václav Příhoda", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Václav Příhoda – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Václav Příhoda?
Jméno Václav Příhoda je uvedeno v 3 společnostech.
Jaké obory činnosti má Václav Příhoda uvedeny v živnosti?
Výroba strojů a zařízení j. n. Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí. Další informace k Václav Příhoda