Ivo Winkler Ing. Brno - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Ivo Winkler Ing. Brno.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Ivo Winkler".
Ivo Winkler Ing. Brno - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FCC Žabovřesky, s.r.o.
Korejská 3082/4, Žabovřesky, 616 00 Brno |
jednatel | 27.2.2019 6.2.2023 |
Klima TW, s.r.o.
Puškinova 1812/35, Žabovřesky, 616 00 Brno |
společník | 26.6.2006 13.6.2017 |
Klima TW, s.r.o.
Puškinova 1812/35, Žabovřesky, 616 00 Brno |
jednatel | 28.7.1999 26.6.2006 |
Klima TW, s.r.o.
Puškinova 1812/35, Žabovřesky, 616 00 Brno |
jednatel | 28.7.1999 1.6.2017 |
RAWITO, spol. s r.o.
Náves 4/24, 664 41 Popůvky Zaniklý subjekt: 5. ledna 2018 |
společník | 4.5.2016 8.11.2017 |
RAWITO, spol. s r.o.
Náves 4/24, 664 41 Popůvky Zaniklý subjekt: 5. ledna 2018 |
společník | 24.5.2002 4.5.2016 |
RAWITO, spol. s r.o.
Náves 4/24, 664 41 Popůvky Zaniklý subjekt: 5. ledna 2018 |
společník | 13.5.1999 24.5.2002 |
RAWITO, spol. s r.o.
Náves 4/24, 664 41 Popůvky Zaniklý subjekt: 5. ledna 2018 |
jednatel | 13.5.1999 26.10.2007 |
RAWITO, spol. s r.o.
Náves 4/24, 664 41 Popůvky Zaniklý subjekt: 5. ledna 2018 |
jednatel | 8.2.1995 4.5.2016 |
RAWITO, spol. s r.o.
Náves 4/24, 664 41 Popůvky Zaniklý subjekt: 5. ledna 2018 |
jednatel | 8.2.1995 6.11.2017 |
Ivo Winkler Ing. Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.5.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel FCC Žabovřesky, s.r.o. . |
18.4.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (FCC Žabovřesky, s.r.o.) |
13.6.2017 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel GASTRO TW spol. s r.o. . |
13.6.2017 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Klima TW, s.r.o. ) |
4.5.2016 | Společník s vkladem RAWITO, spol. s r.o. |
4.5.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel RAWITO, spol. s r.o., zmenil adresu. |
26.6.2006 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel GASTRO TW spol. s r.o., zmenil adresu. |
26.6.2006 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (GASTRO TW spol. s r.o.) |
26.6.2006 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (GASTRO TW spol. s r.o.) |
13.5.1999 | Společník s vkladem RAWITO, spol. s r.o. |
13.5.1999 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel RAWITO, spol. s r.o., zmenil adresu. |
Souhrnné informace k osobě Ivo Winkler Ing. Brno
Tato stránka obsahuje informace o osobě Ivo Winkler Ing. Brno, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Ivo Winkler Ing. aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Ivo Winkler Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Ivo Winkler – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Ivo Winkler?
Jméno Ing. Ivo Winkler je uvedeno v 3 společnostech.