Miloš Čapek okres Praha-západ - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Miloš Čapek okres Praha-západ.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Miloš Čapek".
Miloš Čapek okres Praha-západ - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ALNOX , s. r. o.
Vršovická 1525/1d, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha Zaniklý subjekt: 6. června 2023 |
jednatel | 1.7.2003 1.1.2011 |
ALNOX , s. r. o.
Vršovická 1525/1d, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha Zaniklý subjekt: 6. června 2023 |
společník | 1.7.2003 15.1.2011 |
FJ Consulting s.r.o.
Zborovská 666/34, Smíchov, 150 00 Praha |
společník | 6.2.2013 18.2.2016 |
FJ Consulting s.r.o.
Zborovská 666/34, Smíchov, 150 00 Praha |
společník | 22.6.2002 6.2.2013 |
FJ Consulting s.r.o.
Zborovská 666/34, Smíchov, 150 00 Praha |
společník | 16.1.1997 22.6.2002 |
FJ Consulting s.r.o.
Zborovská 666/34, Smíchov, 150 00 Praha |
jednatel | 17.5.1993 6.2.2013 |
FJ Consulting s.r.o.
Zborovská 666/34, Smíchov, 150 00 Praha |
jednatel | 17.5.1993 9.2.2016 |
H - nábytek s. r. o. v likvidaci
Hanáckého pluku 1153/6, 779 00 Olomouc |
společník | 14.12.1999 28.2.2002 |
INTERIER ČÁP, s.r.o.
Dobronická 1257, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
společník | 3.7.1997 27.11.2003 |
Miloš Čapek okres Praha-západ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.2.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (FJ Consulting s.r.o. ) |
18.2.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel FC REALITY, spol.s.r.o. . |
6.2.2013 | Společník s vkladem FC REALITY, spol.s.r.o. |
6.2.2013 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel FC REALITY, spol.s.r.o., zmenil adresu. |
6.2.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 260 000,-Kč, podíl: 60 % (FC REALITY, spol.s.r.o.) |
6.2.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (FC REALITY, spol.s.r.o.) |
15.1.2011 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (ALNOX , s. r. o. ) |
15.1.2011 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel ALNOX , s. r. o. . |
27.11.2003 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (INTERIER ČÁP, s.r.o. ) |
1.7.2003 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 250 000,-Kč, podíl: 50 % (ALNOX , s. r. o.) |
1.7.2003 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ALNOX , s. r. o.) |
22.6.2002 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (FC REALITY, spol.s.r.o. ) |
28.2.2002 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (H - nábytek s. r. o. ) |
14.12.1999 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, splaceno: 20000 % (H - nábytek s. r. o.) |
3.7.1997 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 60 000,-Kč (INTERIER ČÁP, s.r.o.) |
16.1.1997 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 504 000,-Kč (FC REALITY, spol.s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Miloš Čapek okres Praha-západ
Tato stránka obsahuje informace o osobě Miloš Čapek okres Praha-západ, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Miloš Čapek aktuálně působí a působila ve 4 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Miloš Čapek", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Miloš Čapek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Miloš Čapek?
Jméno Miloš Čapek je uvedeno v 4 společnostech.