Luboš Vaníček okres Semily - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Luboš Vaníček okres Semily.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Luboš Vaníček".
Luboš Vaníček okres Semily - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
"ELEKTRO - PLAST, s.r.o." v likvidaci
Tachovské náměstí 90/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 22. února 2019 |
společník | 25.8.2004 11.5.2005 |
"ELEKTRO - PLAST, s.r.o." v likvidaci
Tachovské náměstí 90/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 22. února 2019 |
společník | 14.5.2003 25.8.2004 |
"ELEKTRO - PLAST, s.r.o." v likvidaci
Tachovské náměstí 90/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 22. února 2019 |
jednatel | 3.3.1993 25.8.2004 |
"ELEKTRO - PLAST, s.r.o." v likvidaci
Tachovské náměstí 90/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 22. února 2019 |
jednatel | 3.3.1993 20.4.2005 |
"ELEKTRO - PLAST, s.r.o." v likvidaci
Tachovské náměstí 90/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 22. února 2019 |
společník | 3.3.1993 14.5.2003 |
PLASTICS MACHINES s.r.o.
Štěpánská 643/39, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
společník | 8.1.2015 |
PLASTICS MACHINES s.r.o.
Štěpánská 643/39, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 17.7.2004 |
PLASTICS MACHINES s.r.o.
Štěpánská 643/39, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 17.7.2004 8.1.2015 |
PLASTICS MACHINES s.r.o.
Štěpánská 643/39, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
společník | 17.7.2004 8.1.2015 |
PLASTICS MACHINES s.r.o.
Štěpánská 643/39, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
statutární orgán | 17.7.2004 10.4.2024 |
Plastpoint, s.r.o.
Roveň 95, 506 01 Mladějov |
společník | 11.11.2015 10.4.2024 |
Plastpoint, s.r.o.
Roveň 95, 506 01 Mladějov |
společník | 18.2.2015 11.11.2015 |
Plastpoint, s.r.o.
Roveň 95, 506 01 Mladějov |
společník | 9.4.2013 18.2.2015 |
Plastpoint, s.r.o.
Roveň 95, 506 01 Mladějov |
jednatel | 5.4.2013 11.11.2015 |
Plastpoint, s.r.o.
Roveň 95, 506 01 Mladějov |
jednatel | 5.4.2013 8.4.2024 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba ostatních elektrických zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Velkoobchod a maloobchod |
23.11.1990 |
Luboš Vaníček okres Semily - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.4.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (PLASTICS MACHINES s.r.o.) |
10.4.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Plastpoint, s.r.o. . |
10.4.2024 | Člen statutárního orgánu PLASTICS MACHINES s.r.o. (vymazáno) |
10.4.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Plastpoint, s.r.o. ) |
11.11.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (IM62, s.r.o.) |
11.11.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 160 000,-Kč, podíl: 80 % (Plastpoint, s.r.o.) |
11.11.2015 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Plastpoint, s.r.o. . |
11.11.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Plastpoint, s.r.o. ) |
18.2.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 160 000,-Kč, podíl: 80 % (Plastpoint, s.r.o.) |
18.2.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Plastpoint, s.r.o. ) |
8.1.2015 | Společník s vkladem PLASTICS MACHINES s.r.o. |
8.1.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (PLASTICS MACHINES s.r.o.) |
8.1.2015 | Člen statutárního orgánu PLASTICS MACHINES s.r.o. |
8.1.2015 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel PLASTICS MACHINES s.r.o. . |
9.4.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Plastpoint, s.r.o.) |
9.4.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (IM62, s.r.o.) |
25.8.2004 | Společník s vkladem "ELEKTRO - PLAST, s.r.o." |
25.8.2004 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel "ELEKTRO - PLAST, s.r.o.", zmenil adresu. |
17.7.2004 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (PLASTICS MACHINES s.r.o.) |
14.5.2003 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem ("ELEKTRO - PLAST, s.r.o." ) |
3.3.1993 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 60 % ("ELEKTRO - PLAST, s.r.o.") |
Souhrnné informace k osobě Luboš Vaníček okres Semily
Tato stránka obsahuje informace o osobě Luboš Vaníček okres Semily, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Luboš Vaníček aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Luboš Vaníček", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Luboš Vaníček – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Luboš Vaníček?
Jméno Luboš Vaníček je uvedeno v 3 společnostech.
Jaké obory činnosti má Luboš Vaníček uvedeny v živnosti?
Výroba ostatních elektrických zařízení. Instalace průmyslových strojů a zařízení. Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení. Velkoobchod a maloobchod. Další informace k Luboš Vaníček