Marek Ŕebíček Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Marek Ŕebíček Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Marek Ŕebíček".
Marek Ŕebíček Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Auto Vašenda s.r.o. v likvidaci
Pod Harfou 3/3, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 3. ledna 2019 |
jednatel | 25.8.2003 20.6.2006 |
Auto Vašenda s.r.o. v likvidaci
Pod Harfou 3/3, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 3. ledna 2019 |
společník | 25.8.2003 13.7.2006 |
Brandýsko - Boleslavská městská a.s.
Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
předseda představenstva | 13.3.2023 |
Brandýsko - Boleslavská městská a.s.
Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
předseda představenstva | 13.3.2023 17.7.2024 |
Brandýsko - Boleslavská městská a.s.
Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
člen dozorčí rady | 25.4.2019 14.12.2021 |
CDP IVORY, s.r.o.
U Slovanky 1388/5, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha |
jednatel | 1.1.2013 1.7.2013 |
CDP.cz s.r.o. v likvidaci
Kostelecká 908, Čakovice, 196 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. září 2020 |
společník | 8.4.2010 31.7.2013 |
CDP.cz s.r.o. v likvidaci
Kostelecká 908, Čakovice, 196 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. září 2020 |
společník | 2.1.2006 8.4.2010 |
CDP.cz s.r.o. v likvidaci
Kostelecká 908, Čakovice, 196 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. září 2020 |
společník | 4.7.2001 2.1.2006 |
CDP.cz s.r.o. v likvidaci
Kostelecká 908, Čakovice, 196 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. září 2020 |
jednatel | 4.7.2001 6.3.2006 |
CDP.cz s.r.o. v likvidaci
Kostelecká 908, Čakovice, 196 00 Praha Zaniklý subjekt: 2. září 2020 |
jednatel | 4.7.2001 30.7.2013 |
Česká peleta, z.s.p.o.
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice |
statutární orgán | 1.1.2014 3.9.2014 |
IVORY POWER a.s.
U Slovanky 1388/5, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha Zaniklý subjekt: 15. října 2021 |
člen představenstva | 6.12.2013 27.7.2015 |
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav |
člen dozorčí rady | 18.12.2020 |
SAN JACINTO s.r.o.
Strojírenská 1984, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
společník | 28.1.2016 18.2.2016 |
SAN JACINTO s.r.o.
Strojírenská 1984, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
jednatel | 25.1.2016 18.2.2016 |
Waldera s.r.o.
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice |
společník | 10.11.2016 28.4.2020 |
Waldera s.r.o.
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice |
společník | 20.10.2016 10.11.2016 |
Waldera s.r.o.
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice |
jednatel | 13.2.2015 30.6.2020 |
Waldera s.r.o.
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice |
jednatel | 13.2.2015 20.10.2016 |
Waldera s.r.o.
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice |
společník | 13.2.2015 20.10.2016 |
Waldera s.r.o.
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice |
jednatel | 13.2.2015 10.11.2016 |
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha |
člen dozorčí rady | 27.6.2023 |
Marek Ŕebíček Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.7.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda Brandýsko - Boleslavská městská a.s. |
17.7.2024 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda Brandýsko - Boleslavská městská a.s. |
12.7.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda Brandýsko - Boleslavská městská a.s. |
12.7.2024 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Brandýsko - Boleslavská městská a.s. |
18.8.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Zdroj pitné vody Káraný, a.s. |
6.11.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Brandýsko - Boleslavská městská a.s. |
8.2.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje |
20.7.2020 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Waldera s.r.o. . |
28.4.2020 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Waldera s.r.o. ) |
10.11.2016 | Společník s vkladem Kloboucká Energo s.r.o. |
10.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Kloboucká Energo s.r.o., zmenil adresu. |
10.11.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Kloboucká Energo s.r.o.) |
10.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 30 000,-Kč, podíl: 30 % (Kloboucká Energo s.r.o.) |
20.10.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Kloboucká Energo s.r.o., zmenil adresu. |
20.10.2016 | Společník s vkladem Kloboucká Energo s.r.o. |
18.2.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (SAN JACINTO s.r.o. ) |
18.2.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel SAN JACINTO s.r.o. . |
28.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SAN JACINTO s.r.o.) |
28.1.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (SAN JACINTO s.r.o.) |
27.7.2015 | Vymazán(-a) jako člen představenstva IVORY POWER a.s. |
19.5.2014 | Zapsán(-a) jako člen představenstva TARGISOL, a.s. |
9.8.2013 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel CDP IVORY, s.r.o. . |
31.7.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (CDP.cz s.r.o. ) |
10.1.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (CDP IVORY, s.r.o.) |
8.4.2010 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 2 000 000,-Kč, podíl: 100 % (CDP Ekopaliva s.r.o.) |
13.7.2006 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Auto Vašenda s.r.o. ) |
13.7.2006 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Auto Vašenda s.r.o. . |
6.3.2006 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel CDP Consulting s.r.o., zmenil adresu. |
2.1.2006 | Společník s vkladem CDP Consulting s.r.o. |
25.8.2003 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Auto Vašenda s.r.o.) |
25.8.2003 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100 % (Auto Vašenda s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Marek Ŕebíček Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tato stránka obsahuje informace o osobě Marek Ŕebíček Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Marek Ŕebíček aktuálně působí a působila v 10 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Marek Ŕebíček", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Marek Ŕebíček – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Marek Ŕebíček?
Jméno Marek Ŕebíček je uvedeno v 10 společnostech.