Alena Ptáčková Hradec Králové - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Alena Ptáčková Hradec Králové.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Alena Ptáčková".
Alena Ptáčková Hradec Králové - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GRADEC AB spol. s r. o.
Dlouhá 104/19, 500 03 Hradec Králové |
prokura | 7.2.2017 |
GRADEC AB spol. s r. o.
Dlouhá 104/19, 500 03 Hradec Králové |
prokura | 11.2.2000 14.12.2001 |
Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové
K Sokolovně 437/17, Pouchov, 503 41 Hradec Králové |
člen výboru | 8.9.2020 |
Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové
K Sokolovně 437/17, Pouchov, 503 41 Hradec Králové |
místopředseda výboru | 11.4.2017 6.9.2020 |
Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové
K Sokolovně 437/17, Pouchov, 503 41 Hradec Králové |
místopředseda výboru | 11.4.2012 11.4.2017 |
Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové
K Sokolovně 437/17, Pouchov, 503 41 Hradec Králové |
místopředseda výboru | 18.1.2007 3.8.2015 |
Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové
K Sokolovně 437/17, Pouchov, 503 41 Hradec Králové |
místopředseda výboru | 18.1.2007 18.1.2012 |
Tělocvičná jednota Sokol Pouchov
K Zastávce 160/49, Pouchov, 503 41 Hradec Králové |
předseda | 9.3.2022 27.3.2023 |
Tělocvičná jednota Sokol Pouchov
K Zastávce 160/49, Pouchov, 503 41 Hradec Králové |
předseda kontrolní komise | 13.3.2019 9.3.2022 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Piletický potok Hradec Králové
Pod Vinicí 408, 503 31 Vysoká nad Labem |
člen | 12.5.2009 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Poradenství v oblasti řízení |
18.8.1992 |
Alena Ptáčková Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.12.2023 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Tělocvičná jednota Sokol Pouchov |
31.5.2022 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Tělocvičná jednota Sokol Pouchov |
31.5.2022 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Tělocvičná jednota Sokol Pouchov |
12.11.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové |
12.11.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové (vymazáno) |
18.7.2019 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Tělocvičná jednota Sokol Pouchov |
10.5.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové |
10.5.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové (vymazáno) |
18.3.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství pro dům K Sokolovně 437 Hradec Králové |
18.3.2017 | |
7.2.2017 | Zapsán(-a) jako prokurista GRADEC AB spol. s r. o. |
3.8.2015 | |
3.8.2015 | |
11.7.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Piletický potok Hradec Králové |
14.12.2001 | Vymazán(-a) jako prokurista GRADEC AB spol. s r. o. |
11.2.2000 | Zapsán(-a) jako prokurista GRADEC AB spol. s r. o. |
Souhrnné informace k osobě Alena Ptáčková Hradec Králové
Tato stránka obsahuje informace o osobě Alena Ptáčková Hradec Králové, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Alena Ptáčková aktuálně působí a působila ve 4 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Alena Ptáčková", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Alena Ptáčková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Alena Ptáčková?
Jméno Alena Ptáčková je uvedeno v 4 společnostech.
Jaké obory činnosti má Alena Ptáčková uvedeny v živnosti?
Poradenství v oblasti řízení. Další informace k Alena Ptáčková