Karel Baumruk - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Karel Baumruk v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 18 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Karel Baumruk bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Karel Baumruk - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Karel Baumruk
okres Klatovy |
Živnost a firmy: |
2. |
Karel Baumruk
Březnice |
Živnost |
3. |
Karel Baumruk
České Budějovice |
Firmy: |
4. |
Mgr. Karel Baumruk
Klatovy |
Firmy: |
5. |
Karel Baumruk
okres Klatovy |
Firmy: |
Detaily Karel Baumruk - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Karel Baumruk , okres Klatovy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ARGO, spol. s r.o., v likvidaci
Žihobce 137, 342 01 Žihobce Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
3.7.2002 16.12.2014 |
|
ARGO, spol. s r.o., v likvidaci
Žihobce 137, 342 01 Žihobce Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
20.3.1992 3.7.2002 |
|
ARGO, spol. s r.o., v likvidaci
Žihobce 137, 342 01 Žihobce Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
20.3.1992 3.7.2002 |
|
ARGO, spol. s r.o., v likvidaci
Žihobce 137, 342 01 Žihobce Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
20.3.1992 16.12.2014 |
|
ARGO, spol. s r.o., v likvidaci
Žihobce 137, 342 01 Žihobce Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
2.1.1991 20.3.1992 |
|
Destinace Sušicko, z. s.
Poštovní 10, Sušice I, 342 01 Sušice |
15.1.2021 | |
Družstvo AGILEX Sušice v likvidaci
Sušice Zaniklý subjekt: 15.5.2019 |
16.7.1992 2.6.2000 |
|
Družstvo AGILEX Sušice v likvidaci
Sušice Zaniklý subjekt: 15.5.2019 |
18.6.1990 19.11.1991 |
|
LAMBERSKÁ STEZKA, spolek
Žichovice 190, 342 01 Žichovice |
22.2.2022 | |
LAMBERSKÁ STEZKA, spolek
Žichovice 190, 342 01 Žichovice |
19.2.2019 19.2.2021 |
|
LAMBERSKÁ STEZKA, spolek
Žichovice 190, 342 01 Žichovice |
10.2.2015 10.2.2017 |
|
PRIORIT a.s.
Strážovice 56, 341 01 Pačejov |
20.4.1998 8.10.2001 |
|
PRIORIT a.s.
Strážovice 56, 341 01 Pačejov |
16.9.1996 20.4.1998 |
|
Západočeské konzumní družstvo Sušice
náměstí Svobody 135, Sušice I, 342 01 Sušice |
6.6.1990 12.8.1991 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
1.4.1996
Zaniklý subjekt: 31.3.2024 |
Ing. Karel Baumruk okres Klatovy - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.4.2022 | Zapsán(-a) jako člen představenstva LAMBERSKÁ STEZKA, spolek |
29.4.2022 | Vymazán(-a) jako člen představenstva LAMBERSKÁ STEZKA, spolek |
15.1.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Destinace Sušicko, z. s. |
2. Karel Baumruk, Březnice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Silniční nákladní doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
20.5.1996 |
3. Karel Baumruk , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GOLEM s.r.o.
Vidov 40, 370 07 Vidov |
9.3.1994 20.3.2002 |
|
GOLEM s.r.o.
Vidov 40, 370 07 Vidov |
9.3.1994 20.3.2002 |
|
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.
Písecká 893, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
4.6.2014 4.6.2021 |
|
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.
Písecká 893, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
4.6.2009 3.6.2014 |
4. Mgr. Karel Baumruk , Klatovy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu č.p. 103/V v Klatovech
Rozvoj 103, Klatovy V, 339 01 Klatovy |
11.7.2002 28.10.2008 |
5. Karel Baumruk , okres Klatovy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ARGO, spol. s r.o., v likvidaci
Žihobce 137, 342 01 Žihobce Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
31.3.2013 16.12.2014 |
Souhrnné informace ke jménu "Karel Baumruk"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Karel Baumruk – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Karel Baumruk?
Jméno Karel Baumruk je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem Karel Baumruk je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Karel Baumruk.