HATEC CZ s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 6675/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 13. prosinec 1993
Obchodní firma
Haller - kovozpracování, spol. s r.o.
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 23. leden 2003
Sídlo
Janáčkova 25, 370 07 České Budějovice
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 6. únor 1995
Postřekov 165, 344 01 Domažlice
zapsáno 6. únor 1995
vymazáno 14. leden 1997
Babylon 127, 345 31 Babylon
zapsáno 14. leden 1997
vymazáno 19. září 1997
Zahořany 110, 345 47 Zahořany
zapsáno 19. září 1997
vymazáno 23. leden 2003
Zahořany 135, 345 47 Zahořany
zapsáno 23. leden 2003
vymazáno 24. listopad 2011
Zahořany 135, 344 01 Zahořany
zapsáno 24. listopad 2011
vymazáno 2. říjen 2015
Zahořany 135, 344 01 Zahořany
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 19. říjen 1998
kovoobrábění
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 24. listopad 2011
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 25. leden 2000
vymazáno 24. listopad 2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. listopad 2011
vymazáno 2. květen 2022
obráběčství
zapsáno 24. listopad 2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - výroba strojů a zařízení - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - poskytování technických služeb
Statutární orgán
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 14. leden 1997
zapsáno 14. leden 1997
vymazáno 19. září 1997
zapsáno 19. září 1997
vymazáno 12. září 2001
zapsáno 12. září 2001
vymazáno 6. březen 2006
Mathias Müller
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 18. leden 2006
Den zániku funkce: 30. leden 2014
zapsáno 6. březen 2006
vymazáno 28. březen 2014
Christian Haller
Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 30. leden 2014
Den zániku funkce: 15. červenec 2021
zapsáno 28. březen 2014
vymazáno 2. květen 2022
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně v plném rozsahu jednatel, pokud nejsou práva nebo rozhodnutí vyhražena valné hromadě společníků společenskoou smlouvou. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s označením funkce.
zapsáno 13. prosinec 1993
Každý jednatel jedná za společnost samostatně bez omezení.
Společníci
zapsáno 14. duben 2017
vymazáno 24. říjen 2022
HG Holding GmbH
Registrační číslo: HRB 13298 Oberharthausener Straße 14, 943 33 Geiselhöring, Pönning
Podíl: | Vklad: 3 600 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 24. říjen 2022
Christine Haller
Spolková republika Německo
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 19. říjen 1998
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 19. říjen 1998
Christian Haller
Spolková republika Německo
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 19. říjen 1998
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 19. říjen 1998
Heribert Haller
Spolková republika Německo
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 13. červen 2000
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 13. červen 2000
Christian Haller
Spolková republika Německo
zapsáno 19. říjen 1998
vymazáno 13. červen 2000
zapsáno 19. říjen 1998
vymazáno 13. červen 2000
Heribert Haller
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 2 160 000,-Kč |
zapsáno 13. červen 2000
vymazáno 12. září 2001
zapsáno 13. červen 2000
vymazáno 12. září 2001
Christian Haller
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 1 440 000,-Kč |
zapsáno 13. červen 2000
vymazáno 12. září 2001
zapsáno 13. červen 2000
vymazáno 12. září 2001
Heribert Haller
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 2 160 000,-Kč |
zapsáno 12. září 2001
vymazáno 24. listopad 2011
zapsáno 12. září 2001
vymazáno 24. listopad 2011
Christian Haller
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 3 600 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. listopad 2011
vymazáno 12. prosinec 2011
zapsáno 24. listopad 2011
vymazáno 12. prosinec 2011
Christian Haller
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 3 600 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 12. prosinec 2011
vymazáno 28. březen 2014
zapsáno 12. prosinec 2011
vymazáno 28. březen 2014
Christian Haller
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 3 600 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 28. březen 2014
vymazáno 2. říjen 2015
zapsáno 28. březen 2014
vymazáno 2. říjen 2015
Christian Haller
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 3 600 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 2. říjen 2015
vymazáno 14. duben 2017
zapsáno 2. říjen 2015
vymazáno 14. duben 2017
Christian Haller
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 1 440 000,-Kč |
zapsáno 12. září 2001
vymazáno 24. listopad 2011
zapsáno 12. září 2001
vymazáno 24. listopad 2011
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 13. prosinec 1993
vymazáno 13. červen 2000
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
HATEC CZ s.r.o.
Údaje byly staženy 23. června 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
60071125
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60071125 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.