Josef Müller Osek - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Josef Müller | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Osek |
Kontakty Josef Müller
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Josef Müller
od 9.3.1992
- Adresa sídla:
- Osek
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Obory činnosti:
-
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 5.11.1993
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 5.11.1993
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 9.6.1999
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 9.3.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.4
- Předmět podnikání:
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 1.2.2002
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.5
- Předmět podnikání:
- Vodoinstalatérství (včetně topenářství)
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 9.3.1994
- Zánik oprávnění:
- 31.12.1995
Živnostenské oprávnění č.6
- Předmět podnikání:
- Vodoinstalatérství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 9.3.1992
- Zánik oprávnění:
- 22.1.2001
Živnostenské oprávnění č.7
- Předmět podnikání:
- Topenářství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 9.3.1994
- Zánik oprávnění:
- 22.1.2001
Živnostenské oprávnění č.8
- Předmět podnikání:
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 5.11.1993
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Živnost
Adresa: Nelsonská 112, 41705 Osek
Zahájení provozování dne: 9.11.1993
Vodoinstalatérství, topenářství
Živnost
Adresa: Nelsonská 112, 41705 Osek
Zahájení provozování dne: 22.1.2001
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Josef Müller
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Josef Müller?
V rejstříku firem máme 25 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | okres Plzeň-město | od 4. května 2024 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rožmitál pod Třemšínem |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | Praha | od 1. srpna 2024 |
PETS & PEOPLE, z. s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | Brno | od 3. března 2016 |
FOKAPRESS s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | Brno | od 23. března 2010 |
FOKAPRESS s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | Brno | od 18. října 2021 |
TJ Tatran Bohunice z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | okres Teplice | od 4. července 2014 |
INSTALACE ZT s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | okres Teplice | od 26. dubna 2004 |
INSTALACE ZT s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Műller | okres Rokycany | od 30. listopadu 2015 |
Bety Security s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Műller | okres Rokycany | od 23. března 2012 |
Bety Security s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Müller | Praha | od 14. října 2019 |
Sinobia s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Müller | Praha | od 25. ledna 2023 |
Společenství vlastníků pro dům Renoirova 621, Praha 5 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Műller | okres Frýdek-Místek | od 30. června 2014 |
ECO HEATING s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Műller | okres Frýdek-Místek | od 25. dubna 2013 |
ECO HEATING s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | okres Karlovy Vary | od 1. července 2021 |
Marneo s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | okres Karlovy Vary | od 31. března 2014 |
Marneo s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | okres Karlovy Vary | od 1. července 2021 |
MEDEA Protection s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | okres Karlovy Vary | od 8. ledna 2019 |
MEDEA Protection s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Műller | okres Hodonín | od 7. července 2015 |
MM HUTNÍ s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Műller | okres Hodonín | od 7. července 2015 |
MM HUTNÍ s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Müller | okres Vyškov | od 1. dubna 2016 |
Rybářský kroužek Kozlany z.s. |
Další osoby s příjmením muller ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
DAVID MÜLLNER
Dušan Müllner
GUILHERME RACHID MÜLLER FELIX
HANA MÜLLER KOŠANOVÁ
HANA MÜLLEROVÁ IČO
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.