VKUS, oděvní výrobní družstvo Štoky v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
DrXVIII 427/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 4. červen 2013
Obchodní firma
VKUS, oděvní výrobní družstvo Štoky
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 7. duben 2010
VKUS, oděvní výrobní družstvo Štoky v likvidaci
zapsáno 7. duben 2010
vymazáno 4. červen 2013
Sídlo
Štoky okr.Havl.Brod
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 22. srpen 2003
Štoky 116, 582 53 Štoky
zapsáno 22. srpen 2003
vymazáno 4. červen 2013
Předmět podnikání
1) výroba v oboru oděvním, zejména zakázkové krejčovství, čištění oděvů, seriová konfekční výroba
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
2) poskytování služeb v oboru oděvním, zejména zakázkové krejčovství, čištění oděvů
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
3) maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodní činnost v oboru oděvním a textilním
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
4) zahraničně obchodní činnost ve smyslu registrace fmzo
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
rozšířený předmět činnosti:
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
5) doprava
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
6) stavební práce
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
7) zámečnické práce
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
3) automatizované zpracování dat
zapsáno 1. duben 1993
vymazáno 22. červenec 1997
2) výroba a opravy elektrických šicích strojů
zapsáno 1. duben 1993
vymazáno 22. červenec 1997
1) výroba, oprava oděvů a prádla včetně poddodávek
zapsáno 1. duben 1993
vymazáno 4. červen 2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s tímto pronájmem a zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
zapsáno 22. červenec 1997
vymazáno 4. červen 2013
Statutární orgán
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 1. duben 1993
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 17. červen 1993
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 2. červen 1994
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 17. červen 1993
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 7. červen 1994
zapsáno 17. červen 1993
vymazáno 3. červen 1994
zapsáno 3. červen 1994
vymazáno 28. červenec 1998
Karel Křišík
Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 25. duben 2008
Den zániku funkce: 19. únor 2009
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 12. březen 2009
zapsáno 1. duben 1993
vymazáno 22. srpen 2003
zapsáno 24. říjen 2003
vymazáno 10. červen 2005
Vlasta Dvořáková
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 25. duben 2008
Den zániku členství: 19. únor 2009
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 12. březen 2009
Marie Endrlová
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 25. duben 2003
Den zániku členství: 25. duben 2008
zapsáno 28. červenec 1998
vymazáno 3. červenec 2008
zapsáno 28. červenec 1998
vymazáno 22. srpen 2003
Zdeňka Veselá
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 25. duben 2003
Den zániku členství: 31. prosinec 2005
zapsáno 22. srpen 2003
vymazáno 6. červen 2006
zapsáno 12. březen 2009
vymazáno 4. červen 2013
Místopředseda představenstva
zapsáno 12. březen 2009
vymazáno 4. červen 2013
zapsáno 12. prosinec 2002
vymazáno 4. červen 2013
zapsáno 10. červen 2005
vymazáno 3. červenec 2008
Jitka Pallánová
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 28. duben 2006
Den zániku členství: 31. leden 2011
zapsáno 6. červen 2006
vymazáno 7. prosinec 2011
Alena Kreuzová
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 25. duben 2008
zapsáno 3. červenec 2008
vymazáno 4. červen 2013
zapsáno 26. červenec 2008
vymazáno 4. červen 2013
Hana Kocmanová
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 19. únor 2009
zapsáno 12. březen 2009
vymazáno 4. červen 2013
zapsáno 1. duben 1993
vymazáno 17. červen 1993
zapsáno 2. červen 1994
vymazáno 28. červenec 1998
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 22. srpen 2003
Místopředseda představenstva
Jaroslava Břoušková
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 25. duben 2003
Den zániku funkce: 25. duben 2008
Den vzniku členství: 25. duben 2003
Den zániku členství: 25. duben 2008
zapsáno 22. srpen 2003
vymazáno 3. červenec 2008
zapsáno 22. srpen 2003
vymazáno 24. říjen 2003
Místopředseda představenstva
Jana Melounová
Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 25. duben 2008
Den zániku funkce: 19. únor 2009
Den vzniku členství: 22. duben 2005
Den zániku členství: 19. únor 2009
zapsáno 3. červenec 2008
vymazáno 12. březen 2009
zapsáno 4. duben 1952
vymazáno 12. prosinec 2002
Zastupování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda. Podepisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místo předseda a další člen představenstva.
zapsáno 7. duben 2010
vymazáno 4. červen 2013
zapsáno 7. duben 2010
vymazáno 4. červen 2013
Každý likvidátor má v rámci § 72 obchodního zákoníku působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti samostatně.
Základní kapitál
50 000,-Kč
zapsáno 7. červen 1994
vymazáno 4. červen 2013
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
VKUS, oděvní výrobní družstvo Štoky v likvidaci.
Údaje byly staženy 17. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
00030007
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00030007 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.