Perfekt, spol. s r. o., v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 411/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 25. březen 2023
Obchodní firma
Perfekt, spol. s r. o.
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 1. květen 2022
Perfekt, spol. s r. o., v likvidaci
zapsáno 1. květen 2022
vymazáno 25. březen 2023
Sídlo
Novodvorská 994, 140 00 Praha - Bráník
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 11. září 1998
Hodkovická 115, 142 00 Praha
zapsáno 11. září 1998
vymazáno 12. květen 2016
Hodkovická ev. č. 115/3, Kamýk, 142 00 Praha
zapsáno 12. květen 2016
vymazáno 31. prosinec 2021
Na lysinách 457/20, Hodkovičky, 147 00 Praha
zapsáno 31. prosinec 2021
vymazáno 25. březen 2023
Předmět podnikání
průzkum trhu pro malé a střední podnikání tuzenské, propagace a reklama
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 27. březen 1991
servis pro řízení malých a středních podnikání
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
ubytovací služby včetně poskytování občerstvení
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
poradenská a konzultační činnost pro obchod, finance, kalkulace a ceny
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
technické služby a servis pro výpočetní tecniku, sdělovací prostředky, rozmnožovací technika pro potřeby malých a středních podniků.
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
předmět činnosti se doplňuje o: obchodní činnost v sortimentu potraviny, průmylsové zboží
zapsáno 27. březen 1991
vymazáno 14. červen 1994
vedení účetnictví pro podnikatele -administrativní práce -automatizované zpracování dat -zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb ekonomiky - obchodní činnost- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 14. červen 1994
vymazáno 19. červen 2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 19. červen 2014
vymazáno 25. březen 2023
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 19. červen 2014
vymazáno 25. březen 2023
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 19. červen 2014
Růžena Klimovičová
Praha
Den vzniku funkce: 6. listopad 1990
Den zániku funkce: 12. květen 2016
zapsáno 19. červen 2014
vymazáno 12. květen 2016
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 19. červen 2014
zapsáno 19. červen 2014
vymazáno 12. květen 2016
Jan Kylián
Praha
Den zániku funkce: 26. květen 2014
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 19. červen 2014
Statutární orgán
zapsáno 12. květen 2016
vymazáno 25. březen 2023
Společnost zastupují a podepisují se za ni všichni společníci nebo každý jednotlivě na základě udělené plné moci ostatními spo- lečníky, takj, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnsoti připojí svůj podpis.
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupují a podepisují se za ni jmenovaní jednatelé ,uvedení ve společenské smlouvě, každý samostatně tak, že ke svému jménu připojí slovo \"jednatel\" a název společnosti.
Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.
Jednatel jedná za společnost samostatně.
zapsáno 1. květen 2022
vymazáno 25. březen 2023
Společníci
Jan Kylián
Praha
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
zapsáno 14. červen 1994
vymazáno 19. červen 2014
Růžena Klimovičová
Praha
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 30.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 19. červen 2014
vymazáno 12. květen 2016
zapsáno 19. červen 2014
vymazáno 12. květen 2016
Josef Perlík
Praha
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 19. červen 2014
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 19. červen 2014
Josef Perlík
Praha
Podíl: | Vklad: 70 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 70.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 19. červen 2014
vymazáno 12. květen 2016
zapsáno 19. červen 2014
vymazáno 12. květen 2016
Jan Kylián
Praha
zapsáno 14. červen 1994
vymazáno 19. červen 2014
zapsáno 14. červen 1994
vymazáno 19. červen 2014
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 14. červen 1994
Josef Perlík
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 12. květen 2016
vymazáno 25. březen 2023
zapsáno 12. květen 2016
vymazáno 25. březen 2023
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 6. listopad 1990
vymazáno 25. březen 2023
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Perfekt, spol. s r. o., v likvidaci.
Údaje byly staženy 12. dubna 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
00676136
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00676136 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.