Společenství vlastníků pro dům Koněvova 857/47 Praha 3 Žižkov aktuálně - Změny a události ve společnosti
31.1.2024 | Zapsán člen statutárního orgánu ONDŘEJ ELFMARK |
31.1.2024 | Vymazán člen statutárního orgánu ONDŘEJ ELFMARK (vymazáno) |
24.11.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL12/MSPH ostatní zápis ze shromáždění |
23.11.2022 | Zapsán člen statutárního orgánu David Gregor |
23.11.2022 | Vymazán člen statutárního orgánu Eduard Staněk (vymazáno) |
8.8.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL11/MSPH účetní závěrka [2020] rozvaha |
8.8.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL10/MSPH účetní závěrka [2017] rozvaha |
8.8.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL9/MSPH účetní závěrka [2019] rozvaha |
8.8.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL8/MSPH účetní závěrka [2021] rozvaha |
8.8.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL7/MSPH účetní závěrka [2018] rozvaha |
21.9.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL6/MSPH účetní závěrka [2015] rozvaha,příloha |
21.9.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL5/MSPH účetní závěrka [2014] rozvaha |
11.9.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL4/MSPH ostatní zápis členské schůze |
11.9.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL3/MSPH ostatní zápis členské schůze |
11.9.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL2/MSPH ostatní zápis výboru |
8.9.2017 | Zapsán člen statutárního orgánu Eduard Staněk |
8.9.2017 | Zapsán člen statutárního orgánu Jiří Procházka |
8.9.2017 | Vymazán člen statutárního orgánu ALENA KUNICOVÁ (vymazáno) |
21.4.2017 | Vymazán člen statutárního orgánu EKOTEZ, spol. s r.o., IČO: 15268462 |
30.12.2013 | Nová listina ve sbírce listin: S 15052/SL1/MSPH notářský zápis, stanovy společnosti NZ 421/2013 |
14.12.2013 | Vznik společnosti Společenství vlastníků pro dům Koněvova 857/47 Praha 3 Žižkov |
22.10.2013 | Zapsán člen statutárního orgánu EKOTEZ, spol. s r.o., IČO: 15268462 |