Společenství vlastníků domu Višňovce 1291, Hulín aktuálně - Změny a události ve společnosti
30.12.2016 | Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Josef Baďura |
30.12.2016 | Zapsán člen statutárního orgánu Ing. ROMANA BLAHOVÁ |
30.12.2016 | Vymazán člen statutárního orgánu SVORNOST, stavební bytové družstvo, IČO: 00156931 |
30.12.2016 | Zapsán způsob jednání: Statutárním orgánem společenství je předseda společenství vlastníků. Předseda zastupuje společenství ve všech záležitostech samostatně. Předseda společenství vlastníků podepisuje za společenství ... |
30.12.2016 | Vymazán způsob jednání: Pověřený vlastník činí právní úkony a podepisuje je jménem společenství. ... |
30.12.2016 | Vymazána činnost: správa domu ... |
31.1.2014 | Nová listina ve sbírce listin: S 10534/SL1/KSBR notářský zápis první schůze shrom. SV, stanovy, NZ 157/2013 |
23.1.2014 | Vznik společnosti Společenství vlastníků domu Višňovce 1291, Hulín |
27.11.2013 | Změna: Člen statutárního orgánu SVORNOST, stavební bytové družstvo, IČO: 00156931 |
27.11.2013 | Zapsán člen statutárního orgánu SVORNOST, stavební bytové družstvo, IČO: 00156931 |