12.2.2018
|
Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel Marwan Malas, den vzniku funkce 5.2.2018.
|
12.2.2018
|
Vymazán společník s vkladem MAREK ALEKSANDER CZARNOTA
|
12.2.2018
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel MAREK ALEKSANDER CZARNOTA , den zániku funkce 5.2.2018.
|
12.2.2018
|
Vymazán společník s vkladem JACEK WIESŁAW FALKOWSKI
|
12.2.2018
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel JACEK WIESŁAW FALKOWSKI , den zániku funkce 5.2.2018.
|
12.2.2018
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost zcela samostatně. ...
|
12.2.2018
|
Vymazán způsob jednání: Jednatelé zastupují společnost samostatně a v plném rozsahu. ...
|
25.10.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: C 61754/SL7/KSOS účetní závěrka [2016] Rozvaha
|
25.10.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: C 61754/SL6/KSOS účetní závěrka [2016] Rozvaha
|
25.10.2017
|
Nová listina ve sbírce listin: C 61754/SL5/KSOS účetní závěrka [2016] Příloha
|
8.9.2016
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel MAREK ALEKSANDER CZARNOTA, den vzniku funkce 4.8.2016.
|
8.9.2016
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel JACEK WIESŁAW FALKOWSKI, den vzniku funkce 4.8.2016.
|
8.9.2016
|
Zapsán společník s vkladem JACEK WIESŁAW FALKOWSKI, vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 %
|
8.9.2016
|
Zapsán společník s vkladem MAREK ALEKSANDER CZARNOTA, vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 %
|
8.9.2016
|
Vymazán společník s vkladem Daniel Kollár
|
8.9.2016
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Daniel Kollár , den zániku funkce 4.8.2016.
|
8.9.2016
|
Vymazán společník s vkladem RADOSLAV MICHAL KOLLÁR
|
8.9.2016
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel RADOSLAV MICHAL KOLLÁR , den zániku funkce 4.8.2016.
|
8.9.2016
|
Nová listina ve sbírce listin: C 61754/SL4/KSOS ostatní Zápis z rozhodnutí VH
|
20.7.2016
|
Nová listina ve sbírce listin: C 61754/SL3/KSOS účetní závěrka [2015] vč. přílohy
|
9.9.2015
|
Změna názvu z pure and simple s.r.o. na LUKASION s.r.o.
|
9.9.2015
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel RADOSLAV MICHAL KOLLÁR, den vzniku funkce 28.8.2015.
|
9.9.2015
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Daniel Kollár, den vzniku funkce 28.8.2015.
|
9.9.2015
|
Zapsán společník s vkladem Daniel Kollár, vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 %
|
9.9.2015
|
Zapsán společník s vkladem RADOSLAV MICHAL KOLLÁR, vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 %
|
9.9.2015
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Gabriela Bordovská , den zániku funkce 28.8.2015.
|
9.9.2015
|
Vymazán společník s vkladem EASY SUPPORT, s.r.o., IČO: 25891880
|
9.9.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 61754/SL2/KSOS notářský zápis [Nz 1174/2015]
|
9.9.2015
|
Zapsán předmět podnikání: prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin ...
|
9.9.2015
|
Zapsán předmět podnikání: hostinská činnost ...
|
9.9.2015
|
Zapsán způsob jednání: Jednatelé zastupují společnost samostatně a v plném rozsahu. ...
|
9.9.2015
|
Vymazán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu. ...
|
18.3.2015
|
Nová listina ve sbírce listin: C 61754/SL1/KSOS notářský zápis [449_2015] Zakladatelská listina
|
17.3.2015
|
Vznik společnosti pure and simple s.r.o.
|