81 klima a.s. , Brno IČO 04613716 - Obchodní rejstřík firem
NÁZEV: | 81 klima a.s. | ||
IČO: | 04613716 | ||
Z. KAPITÁL: | 2.0 miliony Kč | ||
SCHRÁNKA: | eeddarp | ||
DIČ (DPH): | CZ04613716 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Hybešova 256/18, Staré Brno, 602 00 Brno | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Kontakty 81 klima a.s.
Poslední změny
a události 81 klima a.s.
17.1.2024 | Změna: Člen představenstva, předseda MARTIN MRAJCA MSc. LLM. |
17.1.2024 | Vymazán člen představenstva, předseda MARTIN MRAJCA LLM. |
17.5.2023 | Nová listina ve sbírce listin: B 8265/SL29/KSBR účetní závěrka [2022] příloha |
17.5.2023 | Nová listina ve sbírce listin: B 8265/SL30/KSBR účetní závěrka [2022] rozvaha |
1.2.2023 | Nová listina ve sbírce listin: B 8265/SL27/KSBR účetní závěrka [2021] příloha |
1.2.2023 | Nová listina ve sbírce listin: B 8265/SL28/KSBR účetní závěrka [2021] rozvaha |
17.1.2023 | Nová listina ve sbírce listin: B 8265/SL26/KSBR ostatní zápis z mimořádné VH |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin (30)
81 klima a.s. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Statutární orgán - představenstvo
Brno
Den vzniku funkce: 11. listopad 2019
Den vzniku členství: 8. listopad 2019
Blansko
Den vzniku funkce: 8. listopad 2019
Den vzniku členství: 8. listopad 2019
Dozorčí rada
Sbírka listin, nejnovější listiny
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek |
---|---|---|---|---|
B 8265/SL30/KSBR | účetní závěrka [2022] rozvaha | 21.04.2023 | 17.05.2023 | 2 |
B 8265/SL29/KSBR | účetní závěrka [2022] příloha | 04.04.2023 | 17.05.2023 | 3 |
B 8265/SL28/KSBR | účetní závěrka [2021] rozvaha | 30.06.2022 | 01.02.2023 | 2 |
Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík 81 klima a.s.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 04613716 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Seznam firem, subjektů podobného jména
- "SMALL" Warme-, Klima- und Sanitaranlagen, GmbH - Hornokrčská 572/38, Krč, 140 00 Praha
- 81 alarm s.r.o. - Hybešova 256/18, Staré Brno, 602 00 Brno
- 81 Automotive s.r.o. - Jílovská 59, 251 68 Kamenice
- 81 byty Hulín 166 s.r.o. - Na Brankách 442/2, 678 01 Blansko
- 81 Mercantile s.r.o. - Jílovská 59, 251 68 Kamenice
- 81 park Blansko a.s. - Na Brankách 442/2, 678 01 Blansko
- 81 park Brno a.s. - Na Brankách 442/2, 678 01 Blansko
- 81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace - Hodonínská 1057/53, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
- A1 klima s.r.o. - Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno
- ABC KLIMA CZ, s.r.o. - Táborská 191/125, Židenice (Brno-Židenice), 615 00 Brno
- ABV klima s.r.o. - Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha
- Accolade CZ 81, s.r.o., člen koncernu - Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha
- ADK Klima s.r.o. - Vážní 884, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- AGA KLIMA s.r.o. - K Osnici 1281, 252 42 Jesenice
- Agrisun 81 s.r.o. - Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno
- AGRO PV 81 s.r.o. - Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno
- All Klima Servis s.r.o. - Světlá 59, 552 05 Lhota pod Hořičkami
- AMS klima s.r.o. - Provozní 5492/3, Třebovice, 722 00 Ostrava
- ANEMONT KLIMA s.r.o. - Mládežnická 984/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
další firmy, subjekty ...
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke společnosti 81 klima a.s.
Jaká je poslední změna u firmy 81 klima a.s. v rejstříku?
Změna: Člen představenstva, předseda MARTIN MRAJCA MSc. LLM. 17.1.2024 . Další změny u firmy.
Jaký je kontakt na firmu 81 klima a.s.?
Tel. 511 114 890. Další kontakty na firmu 81 klima a.s.