Václav Kříž s.r.o. , Nýrsko IČO 05619955 - Obchodní rejstřík firem
NÁZEV: | Václav Kříž s.r.o. | ||
IČO: | 05619955 | ||
Z. KAPITÁL: | 100 000 Kč | ||
SCHRÁNKA: | e6w722m | ||
ADRESA: | Havlíčkova 267, 340 22 Nýrsko | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Kontakty Václav Kříž s.r.o.
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Poslední změny
a události Václav Kříž s.r.o.
16.8.2024 | Změna u společníka s vkladem PhDr. IVANA LÍBALOVÁ, vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 %, splaceno: 50000 %. |
15.6.2023 | Zapsán společník s vkladem PhDr. IVANA LÍBALOVÁ, vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 50000 %, podíl: 50 % |
15.6.2023 | Vymazán společník s vkladem PhDr. Ivana Křížová |
23.5.2023 | Nová listina ve sbírce listin: C 33680/SL15/KSPL účetní závěrka [2022] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 25.04.2023 |
2.11.2022 | Nová listina ve sbírce listin: C 33680/SL13/KSPL exekuční rozhodnutí 134 EX 00757/22 - 123 - potvrzení o zániku pověření |
22.4.2022 | Nová listina ve sbírce listin: C 33680/SL11/KSPL exekuční rozhodnutí 134 EX 00757/22 - 022 - exekuční příkaz |
22.4.2022 | Nová listina ve sbírce listin: C 33680/SL12/KSPL exekuční rozhodnutí 134 EX 00757/22 - 013 - zahájení |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin (14)
Václav Kříž s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Statutární orgán
Společníci
Sbírka listin, nejnovější listiny
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek |
---|---|---|---|---|
C 33680/SL15/KSPL | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 25.04.2023 | 25.04.2023 | 23.05.2023 | 0 |
C 33680/SL13/KSPL | exekuční rozhodnutí 134 EX ... - 123 - potvrzení o zániku pověření | 20.05.2022 | 02.11.2022 | 2 |
C 33680/SL12/KSPL | exekuční rozhodnutí 134 EX ... - 013 - zahájení | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 3 |
Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Václav Kříž s.r.o.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 05619955 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Seznam firem, subjektů podobného jména
- Autobusová doprava Václav Seifert s.r.o. - Vortová 104, 539 61 Vortová
- AUTOŠKOLA KŘÍŽ s.r.o. - Jízdecká 110, 288 02 Nymburk
- Český červený kříž - Rozdělovská 2467/63, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha
- Ekocentrum Václav-Pleš s.r.o. - Revoluční 220, 251 63 Strančice
- Ing. Václav Lindr - Jívka ev. č. 115, 542 13 Jívka
- Jain&Kriz s.r.o. - V. P. Čkalova 503/12, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha
- Mgr. VÁCLAV HOUŠKA, advokát - Masarykovo náměstí 98, 336 01 Blovice
- MUDr. Lubomír KŘÍŽ s.r.o. - Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha
- MUDr. Václav Beneš s.r.o. - Tyršova 461, 518 01 Dobruška
- MUDr. Václav Hnilo s.r.o. - Zámecká 370, 798 07 Brodek u Prostějova
- MUDr. Václav Zima s.r.o. - Rooseveltova 595, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
- MUDr. Václav Žižlavský s.r.o. - Bráfova tř. 764/50, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
- Stavitelství Václav Jirák s.r.o. - Skrbeňská 587/65, 783 35 Horka nad Moravou
- Stomatologie MDDr. Václav Serdel s.r.o. - Liberecká 176, Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí
- Václav Beneš - Rostovská 12/2, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha
- Václav Bůžek - Pod Kopcem 98, 382 03 Křemže
- Václav Čížek s.r.o. - Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha
- Václav Hervert - Xaverov 22, 285 06 Xaverov
- Václav Němec - Ostrolovský Újezd 57, 374 01 Ostrolovský Újezd
- Václav Pipek s.r.o. - Tupadly 190, 285 63 Tupadly
další firmy, subjekty ...
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke společnosti Václav Kříž s.r.o.
Jaká je poslední změna u firmy Václav Kříž s.r.o. v rejstříku?
Změna u společníka s vkladem PhDr. IVANA LÍBALOVÁ, vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 %, splaceno: 50000 %. 16.8.2024 . Další změny u firmy.
Kde je sídlo firmy Václav Kříž s.r.o.?
Sídlo firmy Václav Kříž s.r.o. je Havlíčkova 267, 340 22 Nýrsko. Další firmy na této adrese.