Společenství vlastníků Štefánikova 641, Kralupy nad Vltavou aktuálně - Změny a události ve společnosti
30.8.2023 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL10/MSPH účetní závěrka [2022] |
10.8.2022 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL9/MSPH účetní závěrka [2021] |
13.10.2021 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL8/MSPH účetní závěrka [2020] |
7.7.2020 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL7/MSPH účetní závěrka [2019] |
14.5.2019 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL6/MSPH účetní závěrka [2018] |
14.6.2018 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL5/MSPH ostatní zápis ze shromáždění |
12.6.2018 | Zapsán člen statutárního orgánu Ladislav Mach |
12.6.2018 | Vymazán člen statutárního orgánu Pavel Salač (vymazáno) |
31.5.2018 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL4/MSPH účetní závěrka [2017] |
29.9.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL3/MSPH ostatní zápis ze shromáždění |
27.9.2017 | Zapsán člen statutárního orgánu Pavel Salač |
27.9.2017 | Vymazán člen statutárního orgánu Jan Fencl (vymazáno) |
17.7.2017 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL2/MSPH účetní závěrka [2016] |
29.12.2016 | Nová listina ve sbírce listin: S 17832/SL1/MSPH notářský zápis [NZ 325/2016], stanovy společnosti |
27.12.2016 | Vznik společnosti Společenství vlastníků Štefánikova 641, Kralupy nad Vltavou |