Mirovice Invest s.r.o. , Praha IČO 08393354 - Obchodní rejstřík firem
NÁZEV: | Mirovice Invest s.r.o. | ||
IČO: | 08393354 | ||
Z. KAPITÁL: | 100 Kč | ||
SCHRÁNKA: | s9rasrw | ||
DIČ (DPH): | CZ08393354 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Lublaňská 267/12, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Kontakty Mirovice Invest s.r.o.
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Poslední změny
a události Mirovice Invest s.r.o.
31.7.2024 | Změna sídla z třída Přátelství 2005, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek na Lublaňská 267/12, Praha 2 |
21.7.2023 | Nová listina ve sbírce listin: C 29080/SL6/KSCB účetní závěrka [2022] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 17.07.2023 |
22.1.2023 | Nová listina ve sbírce listin: C 29080/SL5/KSCB účetní závěrka [2021] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 06.07.2022 |
24.5.2021 | Nová listina ve sbírce listin: C 29080/SL3/KSCB účetní závěrka [2020] |
11.6.2020 | Nová listina ve sbírce listin: C 29080/SL2/KSCB účetní závěrka [2019] |
5.8.2019 | Vznik společnosti Mirovice Invest s.r.o. |
5.8.2019 | Nová listina ve sbírce listin: C 29080/SL1/KSCB notářský zápis [NZ 463/2019] |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin (5)
Mirovice Invest s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Statutární orgán
Společníci
Písek
Podíl: | Vklad: 80,-Kč |
Splaceno: 100.00% | |
Obchodní podíl: 80.00 % | |
Druh podílu: základní, označený jako podíl č. 1 |
Podíl: | Vklad: 20,-Kč |
Splaceno: 100.00% | |
Obchodní podíl: 20.00 % | |
Druh podílu: základní, označený jako podíl č. 2 |
Sbírka listin, nejnovější listiny
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek |
---|---|---|---|---|
C 29080/SL6/KSCB | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 17.07.2023 | 17.07.2023 | 21.07.2023 | 0 |
C 29080/SL5/KSCB | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 06.07.2022 | 06.07.2022 | 22.01.2023 | 0 |
C 29080/SL3/KSCB | účetní závěrka [2020] | 24.05.2021 | 5 |
Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Mirovice Invest s.r.o.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 08393354 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Seznam firem, subjektů podobného jména
- Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mirovice - Zámostí 72, 398 06 Mirovice
- Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mirovice - Dolejší 53, 398 06 Mirovice
- FRIČ Mirovice s.r.o. - Masarykovo náměstí 41, 398 06 Mirovice
- JH cykloteam Mírovice o.s. - Fr. Pokorného 30, Mírovice, 250 63 Veleň
- Klub českých turistů - TJ Sokol Mirovice - Mirovice
- MARLO MIROVICE s.r.o. - Ostrovní 146/16, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
- RD Mírovice s.r.o. - Černomořská 455/3, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha
- Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Mirovice v likvidaci - Mirovice, Pod Kostelem 4
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mirovice - Tyršova 315, 398 06 Mirovice
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veleň - Mírovice - Ke mlýnu 197, 250 63 Veleň
- Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp.305 Mirovice - Karla Čapka 305, 398 06 Mirovice
- Společenství vlastníků č.p.301 Mirovice - Karla Čapka 301, 398 06 Mirovice
- Společenství vlastníků čp. 303 Mirovice - Karla Čapka 303, 398 06 Mirovice
- Společenství vlastníků jednotek domu čp. 266 Mirovice - Husova 266, 398 06 Mirovice
- Společenství vlastníků jednotek K.Čapka 311, Mirovice - Karla Čapka 311, 398 06 Mirovice
- Společenství vlastníků jednotek Mirovice 233 - Táborská 233, 398 06 Mirovice
- Společenství vlastníků jednotek Mirovice 302 - Karla Čapka 302, 398 06 Mirovice
- Společenství vlastníků jednotek Mirovice 308 - Husova 308, 398 06 Mirovice
- Společenství vlastníků jednotek Mirovice 309 - Karla Čapka 309, 398 06 Mirovice
další firmy, subjekty ...
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke společnosti Mirovice Invest s.r.o.
Jaká je poslední změna u firmy Mirovice Invest s.r.o. v rejstříku?
Změna sídla z třída Přátelství 2005, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek na Lublaňská 267/12, Praha 2 31.7.2024 . Další změny u firmy.
Kde je sídlo firmy Mirovice Invest s.r.o.?
Sídlo firmy Mirovice Invest s.r.o. je Lublaňská 267/12, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha. Další firmy na této adrese.