Karel Čapek okres Strakonice - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Karel Čapek | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | okres Strakonice |
Kontakty Karel Čapek
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Karel Čapek
od 9.3.1992
- Adresa sídla:
- okres Strakonice
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Opravy silničních vozidel
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 9.3.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Klempířství a oprava karoserií
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 9.3.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Obory činnosti:
-
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 29.9.1993
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zahájeno: 20.10.2009
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 27.9.1993
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.4
- Předmět podnikání:
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 15.6.1996
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Živnostenské oprávnění č.5
- Předmět podnikání:
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 27.9.1993
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Živnostenské oprávnění č.6
- Předmět podnikání:
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 13.4.1994
- Zánik oprávnění:
- 20.10.2009
Opravy silničních vozidel
Živnost
Adresa: Klostermannova 152, 38751 Štěkeň
Zahájení provozování dne: 13.4.1992
Klempířství a oprava karoserií
Živnost
Adresa: Klostermannova 152, 38751 Štěkeň
Zahájení provozování dne: 13.4.1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Živnost
Adresa: Klostermannova 152, 38751 Štěkeň
Zahájení provozování dne: 29.9.1993
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Karel Čapek
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Karel Čapek?
V rejstříku firem máme 24 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Karel Čapek | Pardubice | od 18. prosince 2017 |
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2224, 2225, 2226 ul. Jilemnického a 2227 ul. Lexova v Pardubicích |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Karel Čapek | Praha | od 15. července 2021 |
MIKA AUTO s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Karel Čapek | Praha | od 9. srpna 2007 |
MIKA AUTO s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Karel Čapek | Praha | od 16. března 2022 |
VeVe Real s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Karel Čapek | Praha | od 16. března 2022 |
VeVe Real s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 14. října 2020 |
Econom Frukt s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 14. října 2020 |
Econom Frukt s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 10. října 2020 |
EFT, a.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 6. října 2000 |
EFT, a.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 10. října 2020 |
FLIRT s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 14. října 2020 |
JOKA Agentura s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 14. října 2020 |
JOKA Agentura s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 22. dubna 2021 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Praha | od 18. února 2008 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Liberec | od 1. července 2014 |
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek | Liberec | od 13. března 1992 |
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Karel Čapek CSc. | Praha | od 2. července 2014 |
Zkušebna VUOS, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
BcA. KAREL ČAPEK | okres Příbram | od 23. února 2018 |
Linguarium, z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
BcA. KAREL ČAPEK | okres Příbram | od 3. března 2017 |
Proscénu s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
BcA. KAREL ČAPEK | okres Příbram | od 24. března 2015 |
Proscénu s.r.o. |
Další osoby s příjmením capek ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.