Bonum CZ, s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 878/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 25. leden 2022
Obchodní firma
BONUM softwarové a hardwarové služby, společnost s ručením omezeným
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 15. prosinec 2003
Bonum CZ, s.r.o.
zapsáno 15. prosinec 2003
vymazáno 9. říjen 2020
Bonum CZ, s.r.o. v likvidaci
zapsáno 9. říjen 2020
vymazáno 25. leden 2022
Sídlo
České Velenice
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
Revoluční 228, České Velenice
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 22. březen 2019
Revoluční 228, 378 10 České Velenice
zapsáno 22. březen 2019
vymazáno 25. leden 2022
Předmět podnikání
kapitálová účast na podnicích s obdobným předmětem podnikání
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
zřizování poboček, knaceláří, jednatelství a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
provádění dalších úkonů, které souvisejí s předmětem činnosti podle těchto ustanovení
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
vývoj a distribuce software, prodej a nákup
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
obchod s počítačovými částmi, jejich sestavování, distribuce a opravy
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
kopírovací a reprografické služby jak veřejnosti tak právnickým osobám
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
prodej a nákup zboží, pro které není nutné udělení zvláštního povolení či licence
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
uzavírání a realizace smluv o obchodním zastoupení a zprostředkování
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
obchodní a výrobní kooperace s obchodními společnostmi a dalšími právnickými a fyzickými osobami
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
kopírovací a reprografické služby
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 7. leden 2011
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 7. leden 2011
poskytování software - prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 7. leden 2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 7. leden 2011
vymazáno 25. leden 2022
Statutární orgán
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 15. prosinec 2003
Vladimír Kotal
okres Jindřichův Hradec
Den vzniku funkce: 6. srpen 2003
Den zániku funkce: 15. leden 2019
zapsáno 15. prosinec 2003
vymazáno 19. březen 2019
Společnost zastupuje její ředitel pan RNDr. Jiří Kotal. V případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti nebo nemoci zastupuje ředitele valná hromada společníků. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti, popřípadě ostatní společníci, tvořící valnou hromadu.
Jménem společnosti jedná jeden, dva nebo více jednatelů. Každý z nich jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jeden z jednatelů svůj vlastnoruční podpis.
Za společnost jedná jednatel společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis jednatel.
zapsáno 15. prosinec 2003
zapsáno 9. říjen 2020
vymazáno 25. leden 2022
Společníci
Johann Sauerschnig
Rakouská republika
Podíl: | Vklad: 110 000,-Kč |
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 7. duben 1994
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 7. duben 1994
RNDr. Jíří Kotal
okres Jindřichův Hradec
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
Vladimír Kotal
okres Jindřichův Hradec
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 1. listopad 1993
RNDr. Jíří Kotal
okres Jindřichův Hradec
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 7. duben 1994
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 7. duben 1994
Vladimír Kotal
okres Jindřichův Hradec
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 7. duben 1994
zapsáno 1. listopad 1993
vymazáno 7. duben 1994
Johann Sauerschnig
Rakouská republika
Podíl: | Vklad: 110 000,-Kč |
zapsáno 7. duben 1994
vymazáno 15. prosinec 2003
zapsáno 7. duben 1994
vymazáno 15. prosinec 2003
RNDr. Jíří Kotal
okres Jindřichův Hradec
zapsáno 7. duben 1994
vymazáno 15. prosinec 2003
zapsáno 7. duben 1994
vymazáno 15. prosinec 2003
Vladimír Kotal
okres Jindřichův Hradec
zapsáno 7. duben 1994
vymazáno 15. prosinec 2003
zapsáno 7. duben 1994
vymazáno 15. prosinec 2003
Vladimír Kotal
okres Jindřichův Hradec
Podíl: | Vklad: 275 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 15. prosinec 2003
vymazáno 19. březen 2019
zapsáno 15. prosinec 2003
vymazáno 19. březen 2019
Vladimír Kotal
okres Jindřichův Hradec
Podíl: | Vklad: 275 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 19. březen 2019
vymazáno 22. březen 2019
zapsáno 19. březen 2019
vymazáno 22. březen 2019
Vladimír Kotal
okres Jindřichův Hradec
Podíl: | Vklad: 275 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 22. březen 2019
vymazáno 21. červen 2019
zapsáno 22. březen 2019
vymazáno 21. červen 2019
Dana Melhubová
okres Jindřichův Hradec
Podíl: | Vklad: 275 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 21. červen 2019
vymazáno 25. leden 2022
zapsáno 21. červen 2019
vymazáno 25. leden 2022
Základní kapitál
275 000,-Kč
zapsáno 16. květen 1991
vymazáno 25. leden 2022
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Bonum CZ, s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 9. února 2022 z
datové služby justice.cz dle IČO
13503171
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 13503171 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.