KOBRA, společnost s ručením omezeným v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 129/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 19. leden 2021
Obchodní firma
KOBRA, společnost s ručením omezeným
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 29. červen 2018
KOBRA, společnost s ručením omezeným v likvidaci
zapsáno 29. červen 2018
vymazáno 19. leden 2021
Sídlo
Litomyšl
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
T.G. Masaryka 605, 570 01 Litomyšl
zapsáno 5. listopad 1993
vymazáno 23. květen 2014
T. G. Masaryka 605, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 12. květen 2015
T. G. Masaryka 605, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
Předmět podnikání
1. maloobchodní a velkoobchodní prodej výrobků, produktů a zboží včetně poskytování příslušných služeb 2. spediční, servisní a dopravní činnost 3. kontrolní, poradenská a školící činnost 4. zprostředkovatelská činnost a zastupování 5. výrobní činnost v návaznosti na maloobchodní a velkoobchodní činnost 6. propagace a aranžování včetně reklamních služeb 7. realizace komerčních výstav s přímým prodejem 8. služby pohostinské, ubytovací a restaurační 9. konzultační činnost
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
10. služby související s využitím volného času.
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 5. listopad 1993
vymazáno 19. leden 2021
silniční motorová doprava
zapsáno 5. listopad 1993
vymazáno 19. leden 2021
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 5. listopad 1993
vymazáno 19. leden 2021
provozování cestovní kanceláře
zapsáno 5. listopad 1993
vymazáno 19. leden 2021
vnitrostátní zasilatelství
zapsáno 5. listopad 1993
vymazáno 19. leden 2021
Statutární orgán
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 5. listopad 1993
zapsáno 5. listopad 1993
vymazáno 14. listopad 2013
zapsáno 14. listopad 2013
vymazáno 19. leden 2021
Zastupování společnosti: Společnost zastupuje navenek a jejím jménem jedná každý ze společníků samostatně, pokud k určité činnosti nezmocní ostatní společníci jednoho z nich. Podepisování za společnost: Každý ze společníků je oprávněn činit veškeré úkony související s podnikatelskou činností společnosti, přičemž k označení (jménu společnosti + s.r.o.) připojí svůj vlastnoruční podpis s dovětkem majitel. Závažnější právní úkony a finanční operace musí společníci projednat se 7. společníkem předem. K platnosti právních úkonů je třeba vždy nejméně dvou podpisů společníků zároveň.
zapsáno 14. prosinec 1990
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek a podepisuje za ni jednatel.
zapsáno 29. červen 2018
vymazáno 19. leden 2021
Společníci
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 12. květen 2015
WOJNA s.r.o. IČO: 15061027
Palackého 578, 531 75 Pardubice
Podíl: | Vklad: 240 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
Petr Bezdíček
Litomyšl
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
Jaroslav Kavina
Vysoké Mýto
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
Josef Komárek
Choceň
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
Josef Šplíchal
okres Svitavy
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
Daniela Šplíchalová
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 380 000,-Kč |
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 8. únor 1995
Ing. Martin Drábek
Vysoké Mýto
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
Petr Bezdíček
Litomyšl
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
Petr Bezdíček
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 3. březen 2015
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 3. březen 2015
Antonín Jiskra
Choceň
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
Jaroslav Kavina
Vysoké Mýto
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
Jaroslav Kavina
Vysoké Mýto
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 12. květen 2015
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 3. říjen 2018
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 3. říjen 2018
Josef Komárek
Choceň
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
Josef Šplíchal
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
Josef Šplíchal
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 4. červen 2014
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 4. červen 2014
Josef Šplíchal
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. červen 2014
vymazáno 12. květen 2015
zapsáno 4. červen 2014
vymazáno 12. květen 2015
JUDr. Pavel Galajda
Vysoké Mýto
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
Jindřich Brzybohatý
Choceň
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
zapsáno 8. únor 1995
vymazáno 23. květen 2014
Petr Bezdíček
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 3. březen 2015
vymazáno 3. březen 2015
zapsáno 3. březen 2015
vymazáno 3. březen 2015
Josef Šplíchal
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 14. prosinec 2015
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 14. prosinec 2015
ONDŘEJ ŠPLÍCHAL
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 14. prosinec 2015
vymazáno 4. březen 2020
zapsáno 14. prosinec 2015
vymazáno 4. březen 2020
Petr Bezdíček
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 3. březen 2015
vymazáno 12. květen 2015
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 20. říjen 2020
zapsáno 3. březen 2015
vymazáno 20. říjen 2020
Martin Drábek
okres Ústí nad Orlicí
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 12. květen 2015
Podíl: | Vklad: 60 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 19. leden 2021
Antonín Jiskra
okres Ústí nad Orlicí
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 12. květen 2015
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 19. leden 2021
Josef Komárek
Choceň
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 12. květen 2015
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 19. leden 2021
Pavel Galajda
Vysoké Mýto
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 12. květen 2015
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 19. leden 2021
Jindřich Brzybohatý
Choceň
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 12. květen 2015
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 23. květen 2014
vymazáno 19. leden 2021
Jaroslav Kavina
Vysoké Mýto
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 3. říjen 2018
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 3. říjen 2018
vymazáno 19. leden 2021
Petr Bezdíček
okres Svitavy
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 20. říjen 2020
vymazáno 19. leden 2021
zapsáno 20. říjen 2020
vymazáno 19. leden 2021
Základní kapitál
500 000,-Kč
zapsáno 14. prosinec 1990
vymazáno 19. leden 2021
Údaje o exekucích
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 12. květen 2015
vymazáno 19. leden 2021
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 3. březen 2015
vymazáno 12. květen 2015
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
KOBRA, společnost s ručením omezeným v likvidaci.
Údaje byly staženy 7. května 2021 z
datové služby justice.cz dle IČO
13582445
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 13582445 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.