23.9.2021
|
Změna: Člen představenstva, předseda Jiří Fürst
|
23.9.2021
|
Změna: Likvidátor Jiří Fürst
|
4.7.2018
|
Změna: Likvidátor Jiří Fürst, změna adresy
|
4.7.2018
|
Změna: Člen představenstva, předseda Jiří Fürst, změna adresy
|
4.7.2018
|
Zapsán likvidátor Jiří Fürst
|
4.7.2018
|
Zapsán člen představenstva, předseda Jiří Fürst
|
8.12.2016
|
Změna: Člen představenstva, předseda Jiří Fürst, změna adresy
|
8.12.2016
|
Zapsán likvidátor Jiří Fürst
|
8.12.2016
|
Zapsán člen představenstva, předseda Jiří Fürst
|
8.12.2016
|
Vymazán člen představenstva Ing. Zdeněk Žert
|
8.12.2016
|
Vymazán člen představenstva Ing. Karel Punčochář
|
8.12.2016
|
Vymazán likvidátor Jiří Früst
|
19.10.2015
|
Změna: Člen představenstva Ing. Zdeněk Žert
|
19.10.2015
|
Změna sídla z Pod lomem 19, 140 00 Praha na Pod lomem 1179/19, Modřany, 143 00 Praha
|
7.10.1994
|
Změna názvu z DOMÉNA, a. s. na DOMÉNA, a. s. - v likvidaci
|
7.10.1994
|
Zapsán člen představenstva Jiří Fürst
|
7.10.1994
|
Zapsán likvidátor Jiří Früst
|
7.10.1994
|
Vymazán člen představenstva Jiří Fürst
|
7.10.1994
|
Zapsán způsob jednání: Způsob jednání jménem společnosti: - za společnost jedná a zastupuje ji likvidátor a podepisuje tak,že k názvu společnosti připojí svůj ...
|
7.10.1994
|
Vymazán způsob jednání: Za společnost zastupuje, za společnost jedná a za společnost podepisuje předseda přestavenstva na základě plné moci předsta- venstva nebo dva ...
|
4.3.1991
|
Vznik společnosti DOMÉNA, a. s.
|