TECHNOCO INTERNATIONAL spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 535/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. prosinec 2005
C 50483/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 12. prosinec 2005
vymazáno 12. listopad 2007
C 535/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 12. listopad 2007
vymazáno 21. listopad 2022
Obchodní firma
TECHNOCO INTERNATIONAL spol. s r.o.
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 1. březen 2022
TECHNOCO INTERNATIONAL spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 1. březen 2022
vymazáno 21. listopad 2022
Sídlo
Horní 68, Ostrava - Zábřeh
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. březen 1992
28. října 119, 701 35 Ostrava
zapsáno 12. březen 1992
vymazáno 7. leden 1998
Zahradní ul., Areál BIOCEL, 739 21 Paskov
zapsáno 7. leden 1998
vymazáno 23. prosinec 1999
Paskov, Zahradní 762, Areál BIOCEL, PSČ 739 21
zapsáno 23. prosinec 1999
vymazáno 13. srpen 2001
Zahradní 10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsáno 13. srpen 2001
vymazáno 5. prosinec 2003
28.října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsáno 5. prosinec 2003
vymazáno 3. listopad 2005
Brněnská 634, 664 42 Modřice
zapsáno 3. listopad 2005
vymazáno 12. říjen 2007
28.října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsáno 12. říjen 2007
vymazáno 2. duben 2014
28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsáno 2. duben 2014
vymazáno 21. listopad 2022
Předmět podnikání
výzkum, vývoj, projekce, montáž, obchod, školení a prodej výrobků, jakož i poskytování služeb v následujících oblastech: - řídící systémy - počítačové systémy - programové vybavení - kancelářská technika - obchod se zbožím všeho druhu - kompletace z komponentů za účelem výroby počítačových a automatizačních systémů - nákup komponentů v čsfr - poradenství a organizace - činnost technické kanceláře - projektování a montáž průmyslových zařízení - převzetí zastupování, servis, údržba - technické služby
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 20. leden 1997
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 20. leden 1997
vymazáno 2. duben 2014
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
zapsáno 20. leden 1997
vymazáno 2. duben 2014
technická a inženýrská činnost
zapsáno 20. leden 1997
vymazáno 2. duben 2014
management
zapsáno 20. leden 1997
vymazáno 23. prosinec 1999
poradenství (kromě účetního, ekonomického a organizačního)
zapsáno 20. leden 1997
vymazáno 23. prosinec 1999
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 2. duben 2014
vymazáno 21. listopad 2022
Statutární orgán
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. březen 1992
zapsáno 12. březen 1992
vymazáno 11. říjen 2000
zapsáno 12. březen 1992
vymazáno 7. leden 1998
zapsáno 7. leden 1998
vymazáno 3. listopad 2005
Ing. Ivo Vrba
Brno
Den vzniku funkce: 1. říjen 2005
Den zániku funkce: 8. březen 2006
zapsáno 3. listopad 2005
vymazáno 28. březen 2006
zapsáno 28. březen 2006
vymazáno 12. říjen 2007
zapsáno 12. říjen 2007
vymazáno 2. duben 2014
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. březen 1992
zapsáno 2. duben 2014
vymazáno 21. listopad 2022
1
zapsáno 10. prosinec 2015
Způsob jednání za společnost: Společnost navenek zastupuje ředitel společnosti Ing. Jan Číp CSc. a jeho zástupce F.G. Millneritsch
Způsob jednání za společnost: jednatelé společnosti Ing. Antonín Moravec - ředitel společnosti F.G.Millneritsch - zástupce ředitele společnosti jednotlivě s úplnými právy jednat a podepisovat jménem společnosti.
Způsob jednání za společnost: Jednatelé společnosti jednají jménem společnosti samostatně bez omezení.
Způsob jednání za společnost: Jednatel společnosti jedná jménem společnosti samostatně bez omezení.
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně bez omezení.
Jednatel zastupuje společnost.
zapsáno 10. prosinec 2015
zapsáno 1. březen 2022
vymazáno 21. listopad 2022
Společníci
TECHNOCO TradingGmbH Rakousko, Altenhofner Strasse 24, 4300 St. Valentin
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 11. říjen 2000
vymazáno 16. srpen 2002
zapsáno 11. říjen 2000
vymazáno 16. srpen 2002
TECHNOCO Trading GmbH
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. srpen 2002
vymazáno 3. listopad 2005
zapsáno 16. srpen 2002
vymazáno 3. listopad 2005
TECHNOCO Trading GmbH
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 10. prosinec 2015
vymazáno 21. listopad 2022
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 3. listopad 2005
vymazáno 10. prosinec 2015
zapsáno 3. listopad 2005
vymazáno 21. listopad 2022
Friedrich Rudolf
Rakouská republika
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. březen 1992
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. březen 1992
Fritz König
Rakouská republika
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 20. leden 1997
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 20. leden 1997
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. březen 1992
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. březen 1992
zapsáno 12. březen 1992
vymazáno 7. leden 1998
zapsáno 12. březen 1992
vymazáno 7. leden 1998
zapsáno 12. březen 1992
vymazáno 7. leden 1998
Franz G. Millneritsch
Rakouská republika
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. leden 1998
vymazáno 11. říjen 2000
zapsáno 7. leden 1998
vymazáno 11. říjen 2000
Herbert Reiter
Rakouská republika
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. leden 1998
vymazáno 11. říjen 2000
zapsáno 7. leden 1998
vymazáno 11. říjen 2000
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 12. březen 1992
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 19. duben 1991
vymazáno 21. listopad 2022
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
TECHNOCO INTERNATIONAL spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 18. ledna 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
15502261
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 15502261 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.