V O J V O D Í K O V I, spol. s r.o. "v likvidaci" – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 572/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 4. září 2019
Obchodní firma
V O J V O D Í K O V I, spol. s r.o.
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 11. květen 2016
V O J V O D Í K O V I, spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 11. květen 2016
vymazáno 4. září 2019
Sídlo
Velké Karlovice
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
Tísňavy 701, Velké Karlovice
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
Tísňavy 701, 756 06 Velké Karlovice
zapsáno 10. prosinec 2003
vymazáno 6. květen 2015
Malé Karlovice 701, 756 06 Velké Karlovice
zapsáno 6. květen 2015
vymazáno 4. září 2019
Předmět podnikání
l. obchodní činnost a zprostředkovatelské služby
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
2. provoz restaurace a hotelu
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
3. viýroba a prodej potravin
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -vyjma činností uvedených v příloze č. 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 sb. o živnostenském podnikání
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 22. listopad 2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. listopad 2011
vymazáno 6. květen 2015
Statutární orgán
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 6. květen 2015
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
zapsáno 6. květen 2015
vymazáno 4. září 2019
Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně
Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.
zapsáno 11. květen 2016
vymazáno 4. září 2019
Společníci
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
Věra Bednářová
Vsetín
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
Karel Vojvodík
Ostrava
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 10. prosinec 2003
zapsáno 10. prosinec 2003
vymazáno 19. prosinec 2011
Karel Vojvodík
Ostrava
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
zapsáno 10. prosinec 2003
vymazáno 6. květen 2015
zapsáno 10. prosinec 2003
vymazáno 6. květen 2015
Vladislav Švach
Valašské Klobouky
zapsáno 19. prosinec 2011
vymazáno 6. květen 2015
zapsáno 19. prosinec 2011
vymazáno 6. květen 2015
Karel Vojvodík
okres Vsetín
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
zapsáno 6. květen 2015
vymazáno 4. září 2019
zapsáno 6. květen 2015
vymazáno 4. září 2019
Vladislav Švach
Valašské Klobouky
zapsáno 6. květen 2015
vymazáno 4. září 2019
zapsáno 6. květen 2015
vymazáno 4. září 2019
Statutární orgán
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
zapsáno 29. duben 1991
vymazáno 25. srpen 1993
Základní kapitál
120 000,-Kč
zapsáno 25. srpen 1993
vymazáno 4. září 2019
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
V O J V O D Í K O V I, spol. s r.o. "v likvidaci".
Údaje byly staženy 23. září 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
16627750
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 16627750 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.