OPOS spol.s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 188/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 6. listopad 2018
Obchodní firma
OPOS spol.s r.o.
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 29. červenec 1992
OPOS spol.s r.o. v likvidaci
zapsáno 29. červenec 1992
vymazáno 6. listopad 2018
Sídlo
394 21 Hořepník
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 6. listopad 2018
Předmět podnikání
zemědělská výroba
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 6. listopad 2018
potravinářská výroba
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 6. listopad 2018
poskytování služeb právnickým a fyzickým osobám - kovovýroba, dřevovýroba
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 6. listopad 2018
obchodní činnost - nákup a prodej zemědělských a potravinářských výrobků
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 6. listopad 2018
obchodní a další činnosti související s potravinářskou výrobou, kovovýrobou a dřevovýrobou
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 6. listopad 2018
Statutární orgán
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 22. říjen 2015
zapsáno 22. říjen 2015
vymazáno 6. listopad 2018
Společnost zastupuje její prezident pan František Kalina. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje jeho zástupce pan Jiří Zenáhlík. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis prezident společnosti popřípadě jeho zástupce.
zapsáno 5. leden 2018
vymazáno 6. listopad 2018
Statutární orgán
zapsáno 29. červenec 1992
vymazáno 10. říjen 2017
Společníci
František Kalina
okres Pelhřimov
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
Jiří Zenáhlík
okres Pelhřimov
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 22. říjen 2015
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 22. říjen 2015
Alois Zelenka
okres Pelhřimov
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
Zdeněk Zavadil
okres Pelhřimov
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
Jiří Kos
okres Pelhřimov
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 10. říjen 2017
Jiří Zenáhlík
okres Pelhřimov
zapsáno 22. říjen 2015
vymazáno 6. listopad 2018
zapsáno 22. říjen 2015
vymazáno 6. listopad 2018
František Kalina
okres Pelhřimov
zapsáno 10. říjen 2017
vymazáno 6. listopad 2018
zapsáno 10. říjen 2017
vymazáno 6. listopad 2018
Alois Zelenka
okres Pelhřimov
zapsáno 10. říjen 2017
vymazáno 12. říjen 2017
zapsáno 10. říjen 2017
vymazáno 12. říjen 2017
Zdeněk Zavadil
okres Pelhřimov
zapsáno 10. říjen 2017
vymazáno 6. listopad 2018
zapsáno 10. říjen 2017
vymazáno 6. listopad 2018
Jiří Kos
okres Pelhřimov
zapsáno 10. říjen 2017
vymazáno 6. listopad 2018
zapsáno 10. říjen 2017
vymazáno 6. listopad 2018
Alois Zelenka
okres Pelhřimov
zapsáno 12. říjen 2017
vymazáno 6. listopad 2018
zapsáno 12. říjen 2017
vymazáno 6. listopad 2018
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 31. květen 1991
vymazáno 6. listopad 2018
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
OPOS spol.s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 29. září 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
16853954
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 16853954 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.