BANHER, s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 14128/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 7. prosinec 1999
C 73322/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 7. prosinec 1999
vymazáno 11. květen 2023
Obchodní firma
MOOG, s.r.o.
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 9. červenec 1999
BANHER, s.r.o.
zapsáno 9. červenec 1999
vymazáno 3. říjen 2019
BANHER, s.r.o. v likvidaci
zapsáno 3. říjen 2019
vymazáno 11. květen 2023
Sídlo
Plešivecká 50, 412 01 Litoměřice
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 15. říjen 1999
V pátém 534, 190 14 Praha -Klánovice
zapsáno 15. říjen 1999
vymazáno 10. duben 2000
Sokolská 376, 257 22 Čerčany
zapsáno 10. duben 2000
vymazáno 20. prosinec 2004
Pod Višňovkou 1661/31, Krč, 140 00 Praha
zapsáno 20. prosinec 2004
vymazáno 11. květen 2023
Předmět podnikání
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 11. květen 2023
činnost realitní kanceláře
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 11. květen 2023
personální poradenství
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 11. květen 2023
zasilatelství
zapsáno 20. prosinec 2004
vymazáno 11. květen 2023
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
zapsáno 13. duben 2005
vymazáno 11. květen 2023
Statutární orgán
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 26. duben 1999
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 15. říjen 1999
zapsáno 15. říjen 1999
vymazáno 10. duben 2000
zapsáno 10. duben 2000
vymazáno 11. květen 2005
zapsáno 11. květen 2005
vymazáno 20. září 2013
zapsáno 20. září 2013
vymazáno 19. srpen 2021
zapsáno 19. srpen 2021
vymazáno 11. květen 2023
Jednatelé jednají jménem společnosti a zastupují společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden jednatel společnosti s uvedením názvu své funkce.
Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti s uvedením své funkce.
zapsáno 3. říjen 2019
vymazáno 11. květen 2023
Společníci
Ing. Alena Matičková
okres Pardubice
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 26. duben 1999
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 26. duben 1999
Ing. Martina Bernardová
Litoměřice
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 26. duben 1999
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 26. duben 1999
Ing. Martina Bernardová
Litoměřice
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 26. duben 1999
vymazáno 15. říjen 1999
zapsáno 26. duben 1999
vymazáno 15. říjen 1999
Marek Musil
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 15. říjen 1999
vymazáno 10. duben 2000
zapsáno 15. říjen 1999
vymazáno 10. duben 2000
Miloš Kadeřávek
okres Benešov
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 10. duben 2000
vymazáno 11. květen 2005
zapsáno 10. duben 2000
vymazáno 11. květen 2005
Pavel Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 11. květen 2005
vymazáno 12. květen 2005
zapsáno 11. květen 2005
vymazáno 12. květen 2005
Pavel Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 12. květen 2005
vymazáno 27. červenec 2014
zapsáno 12. květen 2005
vymazáno 27. červenec 2014
Jiří Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 12. květen 2005
vymazáno 5. duben 2006
zapsáno 12. květen 2005
vymazáno 5. duben 2006
Jiří Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 5. duben 2006
vymazáno 10. květen 2006
zapsáno 5. duben 2006
vymazáno 10. květen 2006
Jiří Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 10. květen 2006
vymazáno 13. listopad 2012
zapsáno 10. květen 2006
vymazáno 13. listopad 2012
Jiří Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 13. listopad 2012
vymazáno 20. září 2013
zapsáno 13. listopad 2012
vymazáno 20. září 2013
Jiří Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 20. září 2013
vymazáno 9. květen 2014
zapsáno 20. září 2013
vymazáno 9. květen 2014
Jiří Musich
Praha
zapsáno 9. květen 2014
vymazáno 9. květen 2014
zapsáno 9. květen 2014
vymazáno 9. květen 2014
Pavel Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 27. červenec 2014
vymazáno 19. srpen 2021
zapsáno 27. červenec 2014
vymazáno 19. srpen 2021
Pavel Musich
Praha
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 19. srpen 2021
vymazáno 11. květen 2023
zapsáno 19. srpen 2021
vymazáno 11. květen 2023
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 2. červenec 1998
vymazáno 11. květen 2023
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
BANHER, s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 26. května 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
25038745
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25038745 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.