C.H.R., a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 4061/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 16. červen 2020
Obchodní firma
C.H.R., a.s.
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 16. červen 2020
Sídlo
Kodaňská 46, 100 10 Praha
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 30. říjen 2016
Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha
zapsáno 30. říjen 2016
vymazáno 16. červen 2020
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 16. červen 2020
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 16. červen 2020
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 16. červen 2020
provozování golfového hřiště
zapsáno 15. prosinec 1997
vymazáno 24. listopad 2004
ubytování
zapsáno 28. květen 1998
vymazáno 16. červen 2020
organizační činnost v oblasti kultury
zapsáno 28. květen 1998
vymazáno 16. červen 2020
poradenská činnost v oblasti dopravy
zapsáno 28. květen 1998
vymazáno 16. červen 2020
činnost realitní kaceláře
zapsáno 28. květen 1998
vymazáno 16. červen 2020
Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 17. březen 1997
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 17. březen 1997
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 12. březen 1997
zapsáno 17. březen 1997
vymazáno 3. říjen 1997
zapsáno 3. říjen 1997
vymazáno 17. srpen 1999
zapsáno 12. březen 1997
vymazáno 30. září 1998
zapsáno 30. září 1998
vymazáno 17. srpen 1999
zapsáno 17. březen 1997
vymazáno 17. srpen 1999
zapsáno 17. srpen 1999
vymazáno 29. srpen 2015
zapsáno 29. srpen 2015
vymazáno 16. červen 2020
zapsáno 17. srpen 1999
vymazáno 17. srpen 2013
zapsáno 17. srpen 1999
vymazáno 30. říjen 2016
zapsáno 30. říjen 2016
vymazáno 12. červenec 2019
zapsáno 12. červenec 2019
vymazáno 14. červenec 2019
zapsáno 17. srpen 2013
vymazáno 16. červen 2020
zapsáno 14. červenec 2019
vymazáno 16. červen 2020
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.
Dozorčí rada
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 17. březen 1997
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 12. březen 1997
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 12. březen 1997
zapsáno 12. březen 1997
vymazáno 30. září 1998
zapsáno 17. březen 1997
vymazáno 18. červen 1999
zapsáno 30. září 1998
vymazáno 18. červen 1999
zapsáno 12. březen 1997
vymazáno 18. červen 1999
zapsáno 18. červen 1999
vymazáno 29. srpen 2015
zapsáno 18. červen 1999
vymazáno 13. prosinec 2013
zapsáno 18. červen 1999
vymazáno 30. říjen 2016
zapsáno 30. říjen 2016
vymazáno 1. červenec 2018
zapsáno 29. srpen 2015
vymazáno 16. červen 2020
zapsáno 13. prosinec 2013
vymazáno 16. červen 2020
zapsáno 1. červenec 2018
vymazáno 16. červen 2020
zapsáno 15. prosinec 1997
vymazáno 16. říjen 2016
zapsáno 16. říjen 2016
vymazáno 16. červen 2020
Údaje o konkursech
zapsáno 31. leden 2001
vymazáno 18. duben 2007
zapsáno 18. duben 2007
vymazáno 13. leden 2016
zapsáno 23. duben 2001
vymazáno 18. duben 2007
zapsáno 13. leden 2016
vymazáno 28. září 2018
zapsáno 28. září 2018
vymazáno 16. červen 2020
Akcie
počet 10 000 ks
na majitele
ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 10. listopad 1997
počet 860 000 ks
na majitele
ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 10. listopad 1997
vymazáno 16. červen 2020
Základní kapitál
10 000 000,-Kč
zapsáno 10. červen 1996
vymazáno 10. listopad 1997
860 000 000,-Kč
zapsáno 10. listopad 1997
vymazáno 16. červen 2020
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
C.H.R., a.s.
Údaje byly staženy 1. července 2020 z
datové služby justice.cz dle IČO
25056808
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25056808 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.