INGOSTAV s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 11170/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
Obchodní firma
INGOSTAV s.r.o.
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
Sídlo
Plánská 11, 301 64 Plzeň
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 12. červenec 2000
Klatovská 48, 301 22 Plzeň
zapsáno 12. červenec 2000
vymazáno 14. listopad 2001
Bendova 1232/26, 301 27 Plzeň
zapsáno 14. listopad 2001
vymazáno 29. listopad 2017
Předmět podnikání
zámečnictví
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
stavba strojů s mechanickým pohonem
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 20. únor 2002
vodoinstalatérství
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 14. listopad 2001
klempířství
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
zednictví
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
topenářství
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 14. listopad 2001
izolatérství
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
tesařství
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
kovoobráběčství
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 20. únor 2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
pokrývačství
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 29. listopad 2017
malířství a lakýrnictví
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 20. únor 2002
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce pecí a slévárenského zařízení
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 20. únor 2002
výroba a montáž ocelových konstrukcí
zapsáno 12. červenec 2000
vymazáno 20. únor 2002
vodoinstalatérství, topenářství
zapsáno 14. listopad 2001
vymazáno 29. listopad 2017
specializovaný maloobchod
zapsáno 20. únor 2002
vymazáno 29. listopad 2017
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
zapsáno 20. únor 2002
vymazáno 29. listopad 2017
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
zapsáno 20. únor 2002
vymazáno 29. listopad 2017
dokončovací stavební práce
zapsáno 20. únor 2002
vymazáno 29. listopad 2017
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
zapsáno 20. únor 2002
vymazáno 29. listopad 2017
Statutární orgán
Ing. Zdeněk Fremr
okres Plzeň-město
Den vzniku funkce: 2. červenec 1999
Den zániku funkce: 21. červenec 2004
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 1. červen 2005
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 14. listopad 2001
Josef Holota
Plzeň
Den vzniku funkce: 2. červenec 1999
Den zániku funkce: 14. listopad 2003
zapsáno 14. listopad 2001
vymazáno 13. srpen 2007
Štefan Beran
Kopřivnice
Den vzniku funkce: 21. červenec 2004
zapsáno 1. červen 2005
vymazáno 29. listopad 2017
Údaje o konkursech
zapsáno 8. listopad 2004
vymazáno 27. březen 2008
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje každý z jednatelů samostatně b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli z jednatelů
Konkurs, který byl prohlášen usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 27.10.2004, č.j. 20 K 26/2004-68 byl usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 17.1.2008, č.j. 20 K 26/2004-349 zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 19.2.2008.
Společníci
INGO ENGINEERING s.r.o. IČO: 25232011
Plánská 11, Plzeň
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 14. listopad 2001
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 14. listopad 2001
INGO ENGINEERING s.r.o. IČO: 25232011
Bendova 1232/26, 301 27 Plzeň
Podíl: | Vklad: 600 000,-Kč |
zapsáno 14. listopad 2001
vymazáno 23. prosinec 2002
zapsáno 14. listopad 2001
vymazáno 23. prosinec 2002
INGO ENGINEERING s.r.o. IČO: 25232011
Bendova 1232/26, 301 27 Plzeň
Podíl: | Vklad: 1 100 000,-Kč |
zapsáno 23. prosinec 2002
vymazáno 1. červen 2005
zapsáno 23. prosinec 2002
vymazáno 1. červen 2005
MOTO DÍL s.r.o. IČO: 26126192
Palackého třída 516/6, 612 00 Brno
Podíl: | Vklad: 880 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 1. červen 2005
vymazáno 29. listopad 2017
zapsáno 1. červen 2005
vymazáno 29. listopad 2017
Štefan Beran
Kopřivnice
Podíl: | Vklad: 220 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 1. červen 2005
vymazáno 29. listopad 2017
zapsáno 1. červen 2005
vymazáno 29. listopad 2017
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 2. červenec 1999
vymazáno 14. listopad 2001
600 000,-Kč
zapsáno 14. listopad 2001
vymazáno 23. prosinec 2002
1 100 000,-Kč
zapsáno 23. prosinec 2002
vymazáno 29. listopad 2017
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
INGOSTAV s.r.o.
Údaje byly staženy 2. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
25234102
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25234102 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.