Slate Trade s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 10488/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 4. prosinec 2012
C 203204/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 4. prosinec 2012
vymazáno 20. březen 2024
Obchodní firma
POKU-S spol. s r. o.
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 18. říjen 2012
Slate Trade s.r.o.
zapsáno 18. říjen 2012
vymazáno 22. květen 2023
Slate Trade s.r.o. v likvidaci
zapsáno 22. květen 2023
vymazáno 20. březen 2024
Sídlo
Nádražní 474, 543 01 Vrchlabí
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 31. srpen 2012
Javorek 161, 514 01 Jilemnice
zapsáno 31. srpen 2012
vymazáno 18. říjen 2012
Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha
zapsáno 18. říjen 2012
vymazáno 20. březen 2024
Předmět podnikání
hostinská činnost.
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 20. srpen 2015
zprostředkovatelská činnost.
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 31. srpen 2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné.
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 31. srpen 2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 31. srpen 2012
vymazáno 20. srpen 2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
zapsáno 9. září 2020
vymazáno 20. březen 2024
Statutární orgán
Ing. Zbyněk Kúřil
okres Trutnov
Den vzniku funkce: 26. srpen 1996
Den zániku funkce: 27. březen 2012
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 31. srpen 2012
zapsáno 31. srpen 2012
vymazáno 20. srpen 2015
Mgr. Tomáš Hložek
Vrchlabí
Den vzniku funkce: 27. březen 2012
Den zániku funkce: 31. červenec 2020
zapsáno 20. srpen 2015
vymazáno 9. září 2020
zapsáno 9. září 2020
vymazáno 20. březen 2024
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám navenek jednatel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce jednatel společnosti.
Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti navenek samostatně.
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 22. květen 2023
vymazáno 20. březen 2024
Společníci
POKU-S spol. s r. o. IČO: 25255746
Nádražní 474, 543 01 Vrchlabí
Podíl: | Vklad: 52 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 20. listopad 2000
vymazáno 31. srpen 2012
zapsáno 20. listopad 2000
vymazáno 31. srpen 2012
René Pohl
Vrchlabí
Podíl: | Vklad: 52 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 20. listopad 2000
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 20. listopad 2000
Ing. Zbyněk Kúřil
okres Trutnov
Podíl: | Vklad: 48 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 31. srpen 2012
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 31. srpen 2012
Stanislav Hložek
Vrchlabí
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 31. srpen 2012
vymazáno 18. říjen 2012
zapsáno 31. srpen 2012
vymazáno 18. říjen 2012
Tomáš Hložek
Vrchlabí
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 18. říjen 2012
vymazáno 20. srpen 2015
zapsáno 18. říjen 2012
vymazáno 20. srpen 2015
Tomáš Hložek
Vrchlabí
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 20. srpen 2015
vymazáno 9. září 2020
zapsáno 20. srpen 2015
vymazáno 9. září 2020
Stanislav Hložek
Vrchlabí
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 9. září 2020
vymazáno 23. květen 2022
zapsáno 9. září 2020
vymazáno 23. květen 2022
Stanislav Hložek
Vrchlabí
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 23. květen 2022
vymazáno 20. březen 2024
zapsáno 23. květen 2022
vymazáno 20. březen 2024
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 26. srpen 1996
vymazáno 31. srpen 2012
100 000,-Kč
zapsáno 31. srpen 2012
vymazáno 20. březen 2024
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Slate Trade s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 19. června 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
25255746
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25255746 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.