AGENTURA 4EVER s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 26546/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 3. květen 2005
C 107090/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 3. květen 2005
vymazáno 11. leden 2018
Obchodní firma
NICOS Moravia spol. s r.o.
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 20. duben 2005
AGENTURA 4EVER s.r.o.
zapsáno 20. duben 2005
vymazáno 19. červenec 2017
AGENTURA 4EVER s.r.o. v likvidaci
zapsáno 19. červenec 2017
vymazáno 11. leden 2018
Sídlo
Vejvanovského 384, Kroměříž
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 2. srpen 2002
Kostelec u Holešova 163, 768 43 Kostelec u Holešova
zapsáno 2. srpen 2002
vymazáno 20. duben 2005
Tiskařská 10/257, Malešice, 108 00 Praha
zapsáno 20. duben 2005
vymazáno 9. březen 2016
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha
zapsáno 9. březen 2016
vymazáno 11. leden 2018
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 23. únor 2010
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 23. únor 2010
výroba a komplementace výrobků z plastů
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 23. únor 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 26. září 2017
Statutární orgán
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 2. srpen 2002
Jiří Andrlík
okres Kroměříž
Den zániku funkce: 12. březen 2002
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 2. srpen 2002
Sylva Kašpárková
Zlín
Den vzniku funkce: 12. březen 2002
Den zániku funkce: 30. březen 2005
zapsáno 2. srpen 2002
vymazáno 20. duben 2005
Jan Tománek
Otrokovice
Den vzniku funkce: 30. březen 2005
Den zániku funkce: 22. leden 2009
zapsáno 20. duben 2005
vymazáno 23. únor 2010
Jakub Denk
Fulnek
Den vzniku funkce: 30. březen 2005
Den zániku funkce: 22. leden 2009
zapsáno 20. duben 2005
vymazáno 23. únor 2010
Štefan Novák
Kadaň
Den vzniku funkce: 22. leden 2009
Den zániku funkce: 20. leden 2010
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 23. únor 2010
Barbara Bäcková
Ostrava
Den vzniku funkce: 20. leden 2010
Den zániku funkce: 12. červenec 2011
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 9. únor 2012
zapsáno 9. únor 2012
vymazáno 9. březen 2016
zapsáno 9. březen 2016
vymazáno 11. leden 2018
Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně a podepisuje se tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Podepisování - každý z jednatelů se podepisuje tak, že k označení firmy připojí svůj podpis.
Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.
Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně.
Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně.
zapsáno 19. červenec 2017
vymazáno 11. leden 2018
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 23. únor 2010
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 9. únor 2012
Prokurista je oprávněn při své činnosti zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Společníci
AutoFleetCar s.r.o. v likvidaci IČO: 27654885
Ke Zdravotnímu středisku 103, Řeporyje, 155 00 Praha
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 51.00 % |
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 23. únor 2010
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 23. únor 2010
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 11. leden 2018
MUDr. Roman Zazula
Kroměříž
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 2. srpen 2002
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 2. srpen 2002
Jiří Andrlík
okres Kroměříž
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 2. srpen 2002
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 2. srpen 2002
Sylva Kašpárková
Zlín
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 2. srpen 2002
vymazáno 20. duben 2005
zapsáno 2. srpen 2002
vymazáno 20. duben 2005
Jan Tománek
Otrokovice
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 20. duben 2005
vymazáno 30. březen 2009
zapsáno 20. duben 2005
vymazáno 30. březen 2009
Jakub Denk
Fulnek
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 20. duben 2005
vymazáno 31. srpen 2006
zapsáno 20. duben 2005
vymazáno 31. srpen 2006
Jakub Denk
Fulnek
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 31. srpen 2006
vymazáno 30. březen 2009
zapsáno 31. srpen 2006
vymazáno 30. březen 2009
Jan Tománek
Otrokovice
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 30. březen 2009
vymazáno 23. únor 2010
zapsáno 30. březen 2009
vymazáno 23. únor 2010
Jakub Denk
Fulnek
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 30. březen 2009
vymazáno 6. říjen 2009
zapsáno 30. březen 2009
vymazáno 6. říjen 2009
Jakub Denk
Fulnek
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 6. říjen 2009
vymazáno 23. únor 2010
zapsáno 6. říjen 2009
vymazáno 23. únor 2010
Štefan Novák
Kadaň
Podíl: | Vklad: 49 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 49.00 % |
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 23. únor 2010
zapsáno 23. únor 2010
vymazáno 23. únor 2010
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 26. březen 1997
vymazáno 30. březen 2009
100 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 30. březen 2009
vymazáno 11. leden 2018
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
AGENTURA 4EVER s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 28. září 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
25332279
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25332279 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.