FiS INTERIER CZ s.r.o., v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 15002/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 4. prosinec 2014
Obchodní firma
Pykolo, spol. s r.o.
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 6. listopad 2001
FiS INTERIER CZ s.r.o.
zapsáno 6. listopad 2001
vymazáno 22. říjen 2013
FiS INTERIER CZ s.r.o., v likvidaci
zapsáno 22. říjen 2013
vymazáno 4. prosinec 2014
Sídlo
Koštice nad Ohří 76, 439 21 Koštice nad Ohří
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 6. listopad 2001
Louny 113, 440 01 Louny
zapsáno 6. listopad 2001
vymazáno 25. říjen 2013
Pražská 113, 440 01 Louny
zapsáno 25. říjen 2013
vymazáno 4. prosinec 2014
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 2. leden 2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 2. leden 2014
marketingová činnost
zapsáno 11. červen 1999
vymazáno 2. leden 2014
poradenství v oblasti marketingu
zapsáno 11. červen 1999
vymazáno 2. leden 2014
návrhářská, designérská a aranžérská činnost
zapsáno 6. listopad 2001
vymazáno 2. leden 2014
Statutární orgán
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 6. listopad 2001
zapsáno 6. listopad 2001
vymazáno 25. říjen 2013
zapsáno 25. říjen 2013
vymazáno 4. prosinec 2014
Jednatel jedná a podepisuje ve všech věcech samostatně.
zapsáno 22. říjen 2013
vymazáno 4. prosinec 2014
Společníci
Tomáš Svoboda
Slaný
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 11. červen 1999
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 11. červen 1999
Stanislav Hrdlička
Louny
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 11. červen 1999
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 11. červen 1999
Dita Burianová
Slaný
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 11. červen 1999
vymazáno 23. březen 2000
zapsáno 11. červen 1999
vymazáno 23. březen 2000
Stanislav Hrdlička
Louny
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 11. červen 1999
vymazáno 23. březen 2000
zapsáno 11. červen 1999
vymazáno 23. březen 2000
Tomáš Svoboda
Slaný
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 11. červen 1999
vymazáno 23. březen 2000
zapsáno 11. červen 1999
vymazáno 23. březen 2000
Tomáš Svoboda
Slaný
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 23. březen 2000
vymazáno 18. prosinec 2000
zapsáno 23. březen 2000
vymazáno 18. prosinec 2000
Tomáš Svoboda
Slaný
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 18. prosinec 2000
vymazáno 5. květen 2009
zapsáno 18. prosinec 2000
vymazáno 5. květen 2009
Renata Svobodová
Slaný
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 18. prosinec 2000
vymazáno 22. říjen 2013
zapsáno 18. prosinec 2000
vymazáno 22. říjen 2013
Iveta Pátková
okres Kladno
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. říjen 2013
vymazáno 4. prosinec 2014
zapsáno 25. říjen 2013
vymazáno 4. prosinec 2014
František Červíček
Louny
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 18. prosinec 2000
vymazáno 25. říjen 2013
zapsáno 18. prosinec 2000
vymazáno 25. říjen 2013
František Červíček
Louny
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. říjen 2013
vymazáno 4. prosinec 2014
zapsáno 25. říjen 2013
vymazáno 4. prosinec 2014
Dita Burianová
Slaný
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 50.00% |
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 11. červen 1999
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 11. červen 1999
Iveta Pátková
okres Kladno
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 18. prosinec 2000
vymazáno 25. říjen 2013
zapsáno 18. prosinec 2000
vymazáno 25. říjen 2013
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 4. prosinec 2014
Údaje o exekucích
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 31. leden 2012
vymazáno 4. prosinec 2014
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 8. srpen 2007
vymazáno 18. listopad 2009
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
FiS INTERIER CZ s.r.o., v likvidaci.
Údaje byly staženy 16. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
25400088
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25400088 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.