25.8.2024
|
Nabídky práce: 1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o. inzeruje jednu aktivní pracovní pozici
|
1.2.2023
|
Změna u společníka s vkladem Petr Šošško, vklad: 30 000,-Kč.
|
21.2.2018
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Prokeš, den vzniku funkce 15.12.1999.
|
21.2.2018
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Prokeš .
|
21.2.2018
|
Změna sídla z Želenická 1540, Děčín VI na Želenická 1540/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
|
21.2.2018
|
Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. ...
|
21.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: prodej kvasného lihu, konzumního a lihovin ...
|
21.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: opravy silničních vozidel ...
|
21.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování ...
|
21.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení ...
|
21.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení ...
|
21.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: zámečnictví, nástrojářství ...
|
21.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: hostinská činnost ...
|
21.2.2018
|
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ...
|
21.2.2018
|
Vymazán předmět podnikání: opravy silničních vozidel ...
|
21.2.2018
|
Vymazán způsob jednání: Jednatelé společnosti jsou oprávněni jednat jménem společnosti a zastupovat ji navenek každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že ...
|
21.2.2018
|
Vymazán předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování ...
|
21.2.2018
|
Vymazán předmět podnikání: ubytovací služby ...
|
21.2.2018
|
Vymazán předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
|
21.2.2018
|
Vymazán předmět podnikání: hostinská činnost ...
|
21.2.2018
|
Vymazán předmět podnikání: správa a údržba nemovitostí ...
|
13.2.2018
|
Změna u společníka s vkladem Jaroslava Prokešová, vklad: 4 700 000,-Kč.
|
13.2.2018
|
Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jiří Prokeš.
|
13.2.2018
|
Změna u společníka s vkladem Jiří Prokeš, vklad: 4 730 000,-Kč.
|
13.2.2018
|
Změna u společníka s vkladem Jaroslav Prokeš, vklad: 4 730 000,-Kč.
|
13.2.2018
|
Změna u společníka s vkladem Petr Šošško, změna adresy, vklad: 30 000,-Kč.
|
13.2.2018
|
Zapsán společník s vkladem Petr Šošško, vklad: 30 000,-Kč
|
13.2.2018
|
Vymazán společník s vkladem JUDr. Jaroslav Prokeš
|
13.2.2018
|
Vymazán společník s vkladem Jaroslava Prokešová
|
11.7.2007
|
Změna u společníka s vkladem JUDr. Jaroslav Prokeš, vklad: 4 700 000,-Kč.
|
11.7.2007
|
Změna u společníka s vkladem Jaroslav Prokeš, změna adresy, vklad: 30 000,-Kč.
|
11.7.2007
|
Zapsán společník s vkladem Jaroslav Prokeš, vklad: 30 000,-Kč
|
11.7.2007
|
Zapsán společník s vkladem Jiří Prokeš, vklad: 4 730 000,-Kč
|
11.7.2007
|
Vymazán společník s vkladem Jaroslava Prokešová
|
11.7.2007
|
Vymazán společník s vkladem Jiří Prokeš
|
11.7.2007
|
Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel JUDr. Jaroslav Prokeš , den zániku funkce 27.9.2006.
|
11.7.2007
|
Zapsán předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování ...
|
11.7.2007
|
Zapsán předmět podnikání: opravy silničních vozidel ...
|
11.7.2007
|
Zapsán předmět podnikání: správa a údržba nemovitostí ...
|
15.12.1999
|
Vznik společnosti 1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.
|