První garanční s.r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 31740/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 17. duben 2019
Obchodní firma
První garanční s.r.o.
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 17. duben 2019
Sídlo
Koliště 49, 602 00 Brno
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 10. červen 1999
Ponávka 2, 602 00 Brno
zapsáno 10. červen 1999
vymazáno 8. listopad 2007
Údolí oddechu ev. č. 1145, 635 00 Brno
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 21. září 2015
Bystrc ev. č. 1145, 635 00 Brno
zapsáno 21. září 2015
vymazáno 10. květen 2016
Bystrc ev. č. 1145, 635 00 Brno
zapsáno 10. květen 2016
vymazáno 17. duben 2019
Předmět podnikání
realitní činnost
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 17. duben 2019
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 17. duben 2019
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 17. duben 2019
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 17. duben 2019
hostinská činnost
zapsáno 7. duben 2006
vymazáno 17. duben 2019
ubytovací služby
zapsáno 7. duben 2006
vymazáno 17. duben 2019
Statutární orgán
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 7. duben 2006
zapsáno 7. duben 2006
vymazáno 12. září 2006
zapsáno 12. září 2006
vymazáno 19. prosinec 2013
zapsáno 19. prosinec 2013
vymazáno 17. březen 2016
zapsáno 17. březen 2016
vymazáno 10. květen 2016
zapsáno 10. květen 2016
vymazáno 17. duben 2019
Způsob zastupování: K názvu společnosti připojí svůj podpis jednatel.
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná jednatel.
Společníci
Jitka Štelmachová
Brno
Podíl: | Vklad: 30 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 10. červen 1999
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 10. červen 1999
JUDr. Albert Zalibor
okres Brno-venkov
Podíl: | Vklad: 70 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 10. červen 1999
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 10. červen 1999
JUDr. Albert Zalibor
okres Brno-venkov
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 10. červen 1999
vymazáno 7. duben 2006
zapsáno 10. červen 1999
vymazáno 7. duben 2006
zapsáno 7. duben 2006
vymazáno 12. září 2006
zapsáno 7. duben 2006
vymazáno 12. září 2006
zapsáno 7. duben 2006
vymazáno 12. září 2006
zapsáno 7. duben 2006
vymazáno 12. září 2006
zapsáno 12. září 2006
vymazáno 20. září 2006
zapsáno 12. září 2006
vymazáno 20. září 2006
zapsáno 12. září 2006
vymazáno 20. září 2006
zapsáno 12. září 2006
vymazáno 20. září 2006
JUDr. Albert Zalibor
Ivančice
Podíl: | Vklad: 3 525 000,-Kč |
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 8. listopad 2007
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 8. listopad 2007
Miroslav Nechmač
Ivančice
Podíl: | Vklad: 4 525 000,-Kč |
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 8. listopad 2007
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 8. listopad 2007
Irena Zaliborová
Ivančice
Podíl: | Vklad: 4 525 000,-Kč |
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 8. listopad 2007
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 8. listopad 2007
Soňa Zaliborová
Ivančice
Podíl: | Vklad: 3 525 000,-Kč |
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 8. listopad 2007
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 8. listopad 2007
JUDr. Albert Zalibor
Ivančice
Podíl: | Vklad: 3 525 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 19. prosinec 2013
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 19. prosinec 2013
ALBERT ZALIBOR
Ivančice
Podíl: | Vklad: 16 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Podíl má zástavní právo. Více najdete na justice.cz. |
zapsáno 19. prosinec 2013
vymazáno 21. září 2015
Podíl: | Vklad: 16 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Podíl má zástavní právo. Více najdete na justice.cz. |
zapsáno 21. září 2015
vymazáno 17. březen 2016
zapsáno 19. prosinec 2013
vymazáno 17. březen 2016
Miroslav Nechmač
Ivančice
Podíl: | Vklad: 4 525 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 6. listopad 2013
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 6. listopad 2013
Miroslav Nechmač
Ivančice
Podíl: | Vklad: 4 525 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 6. listopad 2013
vymazáno 19. prosinec 2013
zapsáno 6. listopad 2013
vymazáno 19. prosinec 2013
Irena Zaliborová
Ivančice
Podíl: | Vklad: 4 525 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 19. prosinec 2013
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 19. prosinec 2013
Soňa Zaliborová
Ivančice
Podíl: | Vklad: 3 525 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 19. prosinec 2013
zapsáno 8. listopad 2007
vymazáno 19. prosinec 2013
ALBERT ZALIBOR
Ivančice
Podíl: | Vklad: 16 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Podíl má zástavní právo. Více najdete na justice.cz. |
zapsáno 17. březen 2016
vymazáno 10. květen 2016
zapsáno 17. březen 2016
vymazáno 10. květen 2016
ALBERT ZALIBOR
Ivančice
Podíl: | Vklad: 16 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Podíl má zástavní právo. Více najdete na justice.cz. |
zapsáno 10. květen 2016
vymazáno 17. duben 2019
zapsáno 10. květen 2016
vymazáno 17. duben 2019
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Údaje o insolvencích
zapsáno 24. říjen 2017
vymazáno 17. duben 2019
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 1. říjen 1998
vymazáno 20. září 2006
16 100 000,-Kč
zapsáno 20. září 2006
vymazáno 17. duben 2019
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
První garanční s.r.o.
Údaje byly staženy 23. září 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
25540891
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25540891 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.