NeTeL a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 2804/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 1. prosinec 2009
Obchodní firma
NeTel a.s.
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 22. duben 2002
NeTeL a.s.
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 1. prosinec 2009
Sídlo
Ibsenova 7, 638 00 Brno
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 22. duben 2002
Libušino údolí 58/511, 623 00 Brno
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 29. duben 2003
Těšany 368, 664 54 Těšany
zapsáno 29. duben 2003
vymazáno 1. prosinec 2009
Předmět podnikání
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 1. prosinec 2009
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 1. prosinec 2009
výroba pilařská a impregnace dřeva
zapsáno 20. listopad 2003
vymazáno 1. prosinec 2009
vodoinstalatérství, topenářství
zapsáno 20. listopad 2003
vymazáno 1. prosinec 2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 20. listopad 2003
vymazáno 24. září 2005
Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 22. duben 2002
Místopředseda představenstva
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 27. únor 2002
Místopředseda představenstva
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 27. únor 2002
Místopředseda představenstva
zapsáno 27. únor 2002
vymazáno 22. duben 2002
Místopředseda představenstva
zapsáno 27. únor 2002
vymazáno 22. duben 2002
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 29. duben 2003
Bořivoj Buchta
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 18. červenec 2001
Den zániku funkce: 24. březen 2004
zapsáno 29. duben 2003
vymazáno 31. březen 2006
zapsáno 31. březen 2006
vymazáno 21. červen 2008
Ing. Hana Hojovcová
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 24. březen 2004
Den zániku funkce: 24. červen 2009
zapsáno 21. červen 2008
vymazáno 5. září 2009
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 29. duben 2003
Bořivoj Buchta
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 18. červenec 2001
Den zániku funkce: 24. březen 2004
zapsáno 29. duben 2003
vymazáno 31. březen 2006
František Vaňura
Brno
Den vzniku funkce: 18. červenec 2001
Den zániku funkce: 10. únor 2004
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 8. červenec 2004
Martin Hobža
Brno
Den vzniku funkce: 24. březen 2004
Den zániku funkce: 24. červen 2009
zapsáno 31. březen 2006
vymazáno 5. září 2009
zapsáno 31. březen 2006
vymazáno 5. září 2009
Podepisování za společnost se provádí tak, že k názvu společnosti vytištěnému nebo napsanému připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstva.
Způsob jednání: Za společnost jedná vždy předseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva.
Způsob jednání: Za společnost jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně.
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 22. duben 2002
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 22. duben 2002
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 22. duben 2002
Pavel Žáček
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 18. červenec 2001
Den zániku funkce: 18. říjen 2006
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 5. září 2009
Ing. Bohdan Blažek
Brno
Den vzniku funkce: 18. červenec 2001
Den zániku funkce: 18. říjen 2006
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 5. září 2009
Jiřina Lausová
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 18. červenec 2001
Den zániku funkce: 18. říjen 2006
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 15. září 2007
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5.března 2008 číslo jednací 27 K 56/2007-78, které nabylo právní moci dne 29.3.2008 byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka NeTeL a.s., se sídlem Těšany č.p. 368, PSČ 664 54, IČ 255 50 284 pro nedostatek majetku dlužníka postačujícího k úhradě nákladů konkursu.
Akcie
v listinné podobě
K převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady.
Pět dnů před konáním valné hromady je převoditelnost
pozastavena do dne konání valné hromady včetně.
počet 1 000 ks
na jméno
ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 22. duben 2002
v listinné podobě
Akcie na jméno jsou převoditelné rubopisem a předáním.
Převod akcií je povinen nový nabyvatel oznámit
představenstvu do 10 dnů ode dne jejich nabytí.
počet 1 000 ks
na jméno
ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 22. duben 2002
vymazáno 29. září 2003
v listinné podobě
počet 1 ks
kmenové akcie na jméno
ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 29. září 2003
vymazáno 1. prosinec 2009
v listinné podobě
počet 118 ks
kmenové akcie na jméno
ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 29. září 2003
vymazáno 1. prosinec 2009
v listinné podobě
počet 1 000 ks
kmenové akcie na jméno
ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
zapsáno 29. září 2003
vymazáno 1. prosinec 2009
Základní kapitál
1 000 000,-Kč
Splaceno: 300 000,-Kč
zapsáno 6. leden 1999
vymazáno 27. únor 2002
1 000 000,-Kč
Splaceno: 1 000 000,-Kč
zapsáno 27. únor 2002
vymazáno 29. září 2003
12 810 000,-Kč
Splaceno: 12 810 000,-Kč
zapsáno 29. září 2003
vymazáno 1. prosinec 2009
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
NeTeL a.s.
Údaje byly staženy 14. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
25550284
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25550284 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.